Ea Svaneklink
Erhvervsaktiv siden: | 31. mar. 2015 (9 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | MERST HOLDING IVS (Direktør) |
Største overskud: | 99' DKK BOARDMEMBER ApS (2018) |
Største underskud: | -177' DKK BOARDMEMBER ApS (2017) |
Største egenkapital: | 84' DKK CA Group ApS (2021) |
Største gæld: | 335' DKK CA Group ApS (2021) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos CA Group ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Konsulent Ea Svaneklink (4 år 11 måneder) |
Det hele begyndte den dag i 2015 ved MERST HOLDING IVS i hvervet som Direktør, Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaen Morten Linnemann Andersen at Ea Svaneklink stiftede MERST HOLDING IVS den dag i marts 2015. Rollen som Direktør, Ejer og Stifter havde Ea i 1 år 4 måneder, før fratrædelsen den 22. august 2016.
Virksomheden opererede indenfor branchen anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Her 5 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsrapport fra 2017 viste et overskud på 11' DKK. Virksomheden ophørte endeligt den 12. november 2021.
Direkte ejede Selskaber (4)
-
Konsulent Ea Svaneklink
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
CA Group ApS
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Vin på spidsen I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Willow Cph I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Direktørposter (1)
-
CA Group ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.02.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (13)
-
Willow Cph I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.07.2023
Registreringsdato: 01.07.2023 -
Vin på spidsen I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 03.04.2023
Registreringsdato: 03.04.2023 -
CA Group ApS (33.34-49.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 04.02.2021
Registreringsdato: 04.02.2021
Blå bog (fortsat)
Ea har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 8 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.07.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
03.04.2023 - Stadig aktiv
Reel ejer
04.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
04.02.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter og Ejer
21.10.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Direktør
31.03.2015 - 22.08.2016
Ejer
31.03.2015 - 01.01.2017
Direktør
30.09.2016 - 01.01.2019
Ejerandel: 50-66.65%
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor CA Group ApS landede et overskud på 57' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor BOARDMEMBER ApS landede et underskud på 177' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 44' DKK (CA Group ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på -20' DKK (CA Group ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -30' DKK (BOARDMEMBER ApS).
En af de forbindelser som går igen i Ea' netværk er Heidi Andersen Grønbek.