Anders Elbeck Christensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. mar. 2015 (9 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | BoardUp North I/S (Ejer) |
Største overskud: | 242' DKK Board:Up North ApS (2022) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 308' DKK Board:Up North ApS (2022) |
Største gæld: | 783' DKK Hutsy ApS (2021) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Board:Up North ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af BoardUp North I/S (6 år 10 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 2015 ved BoardUp North I/S (tidligere Board:Up North I/S) i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaerne Anders Hammer, Martin Sigsgaard Jørgensen at Anders Elbeck Christensen stiftede BoardUp North I/S den dag i marts 2015. Rollen som Ejer og Stifter havde Anders i 6 år 10 måneder, før fratrædelsen den 29. december 2021.
Virksomheden opererede indenfor branchen forhandlere af sports- og campingudstyr. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2021 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 29. december 2021.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Elbeck holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Board:Up North ApS
Via Elbeck holding ApS -
Hutsy ApS
Via Elbeck holding ApS -
Kaizen Associates ApS
Via Elbeck holding ApSNyt selskab
Direktørposter (4)
-
Board:Up North ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.11.2020 -
Hutsy ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.01.2021 -
Elbeck holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.12.2020 -
Kaizen Associates ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.09.2024 Ny
Tidslinje (9)
-
Kaizen Associates ApS
Tilknyttet som direktørDato: 08.09.2024
Registreringsdato: 08.09.2024 -
Board:Up North I/S (Nu: BoardUp North I/S) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 29.12.2021
Registreringsdato: 29.12.2021 -
Board:Up North ApS (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 05.01.2021
Registreringsdato: 05.01.2021
Blå bog (fortsat)
Anders har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 9 år 7 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
08.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
04.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
15.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.03.2015 - 29.12.2021
Ejerandel: 33,33% -
Stifter og Ejer
25.11.2020 - 05.01.2021
Direktør og Reel ejer
25.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33%
Anders Elbeck Christensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Elbeck holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 133' DKK. Gennem sit holdingselskab Elbeck holding ApS har Anders dermed også andele i Board:Up North ApS (33.34-49.99%), Hutsy ApS (50-66.65%) og Kaizen Associates ApS (100%).
Se også koncerndiagram for Anders Elbeck Christensen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Board:Up North ApS landede et overskud på 242' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 25' DKK (Board:Up North ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 133' DKK (Elbeck holdning ApS (Nu: Elbeck holding ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 67' DKK (Board:Up North ApS).
En af de forbindelser som går igen i Anders' netværk er Anders Hammer.