Frederik Rothe Håkansson
Erhvervsaktiv siden: | 12. mar. 2015 (9 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | AFS6000 ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.048' DKK THE MOKKA CAFE, KOLDING ApS (2022-23) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 2.981' DKK THE MOKKA CAFE, KOLDING ApS (2018-19) |
Største gæld: | 3.027' DKK THE MOKKA CAFE, KOLDING ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 18 årsværk hos THE MOKKA CAFE, KOLDING ApS (2021-22) |
Længste aktivitet: | Ejer af THE MOKKA CAFE, KOLDING ApS (5 år 6 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 2015 i AFS6000 ApS (tidligere Agter Grillen ApS) i hvervet som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Frederik Rothe Håkansson i 1 år 10 måneder, inden stoppet d. 16. januar 2017.
Dengang var virksomhedens branche indenfor pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2017 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 22. februar 2017.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
F.R.Håkansson Holding ApS
Ejerandel: 100%Nyt selskab
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
THE MOKKA CAFE, KOLDING ApS
Via F.R.Håkansson Holding ApS -
MARINAEN KOLDING ApS
Via THE MOKKA CAFE, KOLDING ApS -
Kål og Co. ApS
Via THE MOKKA CAFE, KOLDING ApS -
Restaurant Johansens ApS
Via THE MOKKA CAFE, KOLDING ApS -
Solo Mexicano ApS
Via THE MOKKA CAFE, KOLDING ApSNyt selskab
Direktørposter (1)
-
F.R.Håkansson Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.03.2024
Tidslinje (8)
-
THE MOKKA CAFE, KOLDING ApS (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 05.04.2024
Registreringsdato: 05.04.2024 -
F.R.Håkansson Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 21.03.2024
Registreringsdato: 21.03.2024 -
F.R.Håkansson Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 21.03.2024
Registreringsdato: 21.03.2024
Blå bog (fortsat)
Frederik har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 7 år 10 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
21.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
25.09.2018 - 05.04.2024
Ejerandel: 10-14.99% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
12.03.2015 - 16.01.2017
Ejerandel: Intet ejerskab
Frederik Rothe Håkansson er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn F.R.Håkansson Holding ApS (100% ejerskab). Gennem sit holdingselskab F.R.Håkansson Holding ApS har Frederik dermed også andele i THE MOKKA CAFE, KOLDING ApS (20-24.99%).
Udforsk også koncerndiagram for Frederik Rothe Håkansson, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor THE MOKKA CAFE, KOLDING ApS landede et overskud på 1.048' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Frederik' netværk er Morten Strøh.