Bernardo Joao Salazar de Sousa
Erhvervsaktiv siden: | 3. mar. 2015 (9 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Intoxika (Ejer) |
Største overskud: | 675' DKK Kapelvej 1 ApS (2022) |
Største underskud: | -1.529' DKK Leafs ApS (2023) |
Største egenkapital: | 389' DKK Kapelvej 1 ApS (2023) |
Største gæld: | 4.883' DKK Leafs ApS (2023) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos Kapelvej 1 ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Salazar de Sousa Holding ApS (7 år 4 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 2015 hos Intoxika som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Bernardo Joao Salazar de Sousa der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Bernardo i 2 måneder, inden stoppet den 5. maj 2015.
Virksomheden specialiserede sig indenfor cafeér, værtshuse, diskoteker mv.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2015 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 5. maj 2015.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Salazar de Sousa Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Kapelvej 1 ApS
Via Salazar de Sousa Holding ApS -
Leafs ApS
Via Salazar de Sousa Holding ApS
Direktørposter (3)
-
Leafs ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.05.2023 -
Salazar de Sousa Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.05.2017 -
Kapelvej 1 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.10.2018
Bestyrelsesposter (1)
-
Kapelvej 1 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.10.2018
Tidslinje (13)
-
Leafs ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.05.2023
Registreringsdato: 01.05.2023 -
Bear in mind ApS (Adm.dir.)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 07.06.2021
Registreringsdato: 07.06.2021 -
Kapelvej 1 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 09.10.2018
Registreringsdato: 09.10.2018
Blå bog (fortsat)
Bernardo har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 9 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
01.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Direktør, Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
09.10.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33% -
Stifter, Ejer og Direktør
17.05.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
17.05.2017 - 07.06.2021
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
27.08.2015 - 01.05.2017
Ejerandel: 50-66.65%
Bernardo Joao Salazar de Sousa er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Salazar de Sousa Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 3' DKK. Igennem sit holdingselskab Salazar de Sousa Holding ApS har Bernardo dermed også ejerandele i Kapelvej 1 ApS (25-33.33%) samt Leafs ApS (33.34-49.99%).
Du kan også se koncerndiagram for Bernardo Joao Salazar de Sousa, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Kapelvej 1 ApS fremviste et overskud på 675' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Leafs ApS fremviste et underskud på 1.529' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 417' DKK (Kapelvej 1 ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.529' DKK (Leafs ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 389' DKK (Kapelvej 1 ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.489' DKK (Leafs ApS).
En af de forbindelser som går igen i Bernardo' netværk er Julian Lucas.