Jonathan Kürstein
Erhvervsaktiv siden: | 15. aug. 2018 (6 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Food, Music & Technology Consult IVS (Direktør) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 5' DKK Food, Music & Technology Consult IVS (2019-20) |
Største gæld: | 0' DKK Food, Music & Technology Consult IVS (2019-20) |
Længste aktivitet: | Ejer af Food, Music & Technology Consult IVS (3 år 6 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 2018 ved Food, Music & Technology Consult IVS i hvervet som Direktør, Bestyrelsesmedlem, Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Jonathan Kürstein der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Rollen som Direktør, Bestyrelsesmedlem, Ejer og Stifter havde Jonathan i 3 år 5 måneder, før fratrædelsen den 20. januar 2022.
Virksomheden opererede indenfor branchen event catering. Her 5 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsregnskab fra 2018-19 viste et overskud på 0' DKK. Virksomheden ophørte endeligt den 4. marts 2022.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
JK Consulting
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Foodie Foodie ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Direktørposter (1)
-
Foodie Foodie ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.02.2024
Tidslinje (9)
-
Foodie Foodie ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 24.02.2024
Registreringsdato: 24.02.2024 -
Foodie Foodie ApS
Tilknyttet som direktørDato: 24.02.2024
Registreringsdato: 24.02.2024 -
Foodie Foodie (Nu: JK Consulting) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 08.06.2023
Registreringsdato: 08.06.2023
Blå bog (fortsat)
Jonathan har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 4 år 10 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
24.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer
08.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Direktør og Ejer
15.08.2018 - 04.03.2022
Bestyrelsesmedlem
15.08.2018 - 20.01.2022
Ejerandel: 100%
En af de forbindelser som går igen i Jonathan' netværk er Christina Natacha Vestergaard Haagensen.