Laila Kharbouch
Erhvervsaktiv siden: | 7. feb. 2015 (9 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | LK Rådgivning ApS (Direktør) |
Største overskud: | 493' DKK Dansk Distribution Service IVS (Nu: DD-S ApS) (2017-18) |
Største underskud: | -440' DKK Dansk Distribution Service IVS (Nu: DD-S ApS) (2019-20) |
Største egenkapital: | 379' DKK Dansk Distribution Service IVS (Nu: DD-S ApS) (2017-18) |
Største gæld: | 380' DKK SEAM IVS (Nu: LK Rådgivning ApS) (2021) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos Dansk Distribution Service IVS (Nu: DD-S ApS) (2018-19) |
Længste aktivitet: | Ejer af LK Rådgivning ApS (9 år 7 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 2015 hos LK Rådgivning ApS (tidligere SEAM IVS) som Direktør, Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Laila Kharbouch der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Titlen som Direktør, Ejer og Stifter havde Laila i 9 år 4 måneder, inden stoppet den 28. juni 2024.
Virksomheden specialiserede sig indenfor anden undervisning i.a.n.. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste regnskab fra 2018 kunne fremvise et overskud på 143' DKK. Virksomheden ophørte endegyldigt den 17. juli 2024.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
LK Rådgivning ApS UNDER KONKURS
Ejerandel: 100% -
LAKA
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Tidslinje (12)
-
SEAM IVS (Nu: LK Rådgivning ApS)
Fratrådt som direktørDato: 28.06.2024
Registreringsdato: 28.06.2024 -
LAKA (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 26.02.2024
Registreringsdato: 26.02.2024 -
ETE-ApS
Fratrådt som direktørDato: 17.02.2020
Registreringsdato: 17.02.2020
Blå bog (fortsat)
Laila har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 9 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
26.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Direktør
07.02.2015 - 28.06.2024
Ejer
07.02.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
05.11.2019 - 17.02.2020
Ejerandel: 100% -
Ejer og Direktør
28.02.2017 - 28.01.2020
Reel ejer
28.02.2017 - 01.07.2019
Ejerandel: 100% -
Direktør
30.06.2017 - 02.11.2017
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017-18 hvor Dansk Distribution Service IVS (Nu: DD-S ApS) fremviste et overskud på 493' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019-20 hvor Dansk Distribution Service IVS (Nu: DD-S ApS) fremviste et underskud på 440' DKK.