Bo Eli Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 3. feb. 2015 (9 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | BO PEDERSEN TRANSPORT ApS (Ejer) |
Største overskud: | 232' DKK BO PEDERSEN TRANSPORT ApS (2022) |
Største underskud: | -70' DKK BO PEDERSEN TRANSPORT ApS (2023) |
Største egenkapital: | 222' DKK BO PEDERSEN TRANSPORT ApS (2022) |
Største gæld: | 515' DKK BO PEDERSEN TRANSPORT ApS (2022) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos BO PEDERSEN TRANSPORT ApS (2019) |
Længste aktivitet: | Direktør af BO PEDERSEN TRANSPORT ApS (7 år 10 måneder) |
Karrieren som leder startede i 2015 ved BO PEDERSEN TRANSPORT ApS i rollen som Ejer, Direktør, Stifter og Bestyrelsesmedlem. Virksomheden blev alene grundlagt af Bo Eli Pedersen og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Rollen som Ejer, Direktør, Stifter og Bestyrelsesmedlem har Bo nu bestreddet i , og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor speditører.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Bo Pedersen Transport holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
BO PEDERSEN TRANSPORT ApS
Via Bo Pedersen Transport holding ApS
Direktørposter (2)
-
BO PEDERSEN TRANSPORT ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.09.2023 -
Bo Pedersen Transport holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.08.2023
Ejendomme (3)
Tidslinje (15)
-
BO PEDERSEN TRANSPORT ApS
Tilknyttet som direktørDato: 19.09.2023
Registreringsdato: 19.09.2023 -
BO PEDERSEN TRANSPORT ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 19.09.2023
Registreringsdato: 19.09.2023 -
BO PEDERSEN TRANSPORT ApS (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 06.09.2023
Registreringsdato: 06.09.2023
Blå bog (fortsat)
Bo har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 9 år 7 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
03.02.2015 - 05.02.2015
Reel ejer
06.02.2015 - 08.04.2022
Ejer
06.02.2015 - 09.04.2022
Direktør
06.02.2015 - 20.12.2022
Reel ejer
09.04.2022 - 18.09.2023
Bestyrelsesmedlem
20.12.2022 - 16.08.2023
Bestyrelsesmedlem
06.09.2023 - 19.09.2023
Direktør og Reel ejer
19.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
04.04.2022 - 17.08.2023
Ejer
04.04.2022 - Stadig aktiv
Direktør
24.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Bo Eli Pedersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Bo Pedersen Transport holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 40' DKK. Gennem holdingselskabet Bo Pedersen Transport holding ApS har Bo derfor også andele i BO PEDERSEN TRANSPORT ApS (100%).
Udforsk også koncerndiagram for Bo Eli Pedersen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor BO PEDERSEN TRANSPORT ApS kunne fremvise et overskud på 232' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor BO PEDERSEN TRANSPORT ApS kunne fremvise et underskud på 70' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 70' DKK (BO PEDERSEN TRANSPORT ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 40' DKK (BO PEDERSEN TRANSPORT ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 40' DKK (BO PEDERSEN TRANSPORT ApS).