Tim Thomas Sparrewath
Erhvervsaktiv siden: | 24. apr. 2017 (7 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Solutions by nature IVS (Direktør) |
Største overskud: | 84' DKK Flyttehjælpen ApS (2021) |
Største underskud: | -48' DKK Flyttehjælpen ApS (2019-20) |
Største egenkapital: | 17' DKK Flyttehjælpen ApS (2021) |
Største gæld: | 513' DKK Flyttehjælpen ApS (2021) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos Flyttehjælpen ApS (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af Flyttehjælpen ApS (5 år 3 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 2017 i Solutions by nature IVS med titlen som Direktør, Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Mads Wagner Moltrup Christensen at Tim Thomas Sparrewath stiftede Solutions by nature IVS den dag i april 2017. Hvervet som Direktør, Ejer og Stifter bestred Tim i 1 år 4 måneder, før fratrædelsen d. 28. august 2018.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2018 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 22. oktober 2018.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
Istand
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Flyttehjælpen ApS UNDER KONKURS
Ejerandel: 100% -
Sparrewath ApS
Ejerandel: 100%Nyt selskab
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Ejendomsselskabet af 1. juli 2024 ApS
Via Sparrewath ApSNyt selskab
Direktørposter (1)
-
Sparrewath ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.07.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
Sparrewath ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 07.07.2024
Registreringsdato: 07.07.2024 -
Sparrewath ApS
Tilknyttet som direktørDato: 07.07.2024
Registreringsdato: 07.07.2024 -
Flyttehjælpen ApS
Fratrådt som direktørDato: 21.06.2023
Registreringsdato: 21.06.2023
Blå bog (fortsat)
Tim har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 6 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
09.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
07.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
09.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Direktør
24.06.2019 - 21.06.2023
Ejer
24.06.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
24.04.2017 - 22.10.2018
Ejerandel: 50-66.65%
Tim Thomas Sparrewath er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Sparrewath ApS (100% ejerskab). Igennem holdingselskabet Sparrewath ApS har Tim derfor også ejerandele i Ejendomsselskabet af 1. juli 2024 ApS (50-66.65%).
Du kan også se koncerndiagram for Tim Thomas Sparrewath, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor Flyttehjælpen ApS kunne offentliggøre et overskud på 84' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2019-20 hvor Flyttehjælpen ApS kunne offentliggøre et underskud på 48' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Tim' netværk er Martin Lindenskov.