Brian Francis Conroy
Erhvervsaktiv siden: | 30. dec. 2011 (12 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | LE PATIO A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af PLEIN OUEST A/S (12 år 7 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte den dag i 2011 i LE PATIO A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Brian Francis Conroy i 9 år 2 måneder, inden stoppet d. 16. marts 2021.
Dengang var virksomhedens branche indenfor administration af fast ejendom på kontraktbasis. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2022 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 15. juni 2022.
Direktørposter (1)
-
PLEIN OUEST A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.02.2012
Bestyrelsesposter (1)
-
PLEIN OUEST A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.02.2012
Tidslinje (6)
-
LE PATIO A/S
Fratrådt som direktørDato: 16.03.2021
Registreringsdato: 16.03.2021 -
LE PATIO A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 16.03.2021
Registreringsdato: 16.03.2021 -
PLEIN OUEST A/S
Tilknyttet som direktørDato: 23.02.2012
Registreringsdato: 23.02.2012
Blå bog (fortsat)
Brian har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 12 år 9 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Direktør
23.02.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
30.12.2011 - 16.03.2021
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Brian' netværk er Peter Bach.