Ermanno Dall´Armi
Erhvervsaktiv siden: | 5. dec. 2014 (9 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | GEOLOG NORTH SEA DENMARK, FILIAL AF GEOLOG NORTH SEA B.V., HOLLAND (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af GEOLOG NORTH SEA DENMARK, FILIAL AF GEOLOG NORTH SEA B.V., HOLLAND (8 år 5 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 2014 i GEOLOG NORTH SEA DENMARK, FILIAL AF GEOLOG NORTH SEA B.V., HOLLAND i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Ermanno Dall´Armi i 1 år 3 måneder, inden stoppet d. 18. marts 2016.
I dag opererer virksomheden indenfor serviceydelser i forbindelse med indvinding af råolie og naturgas. Virksomheden er stadig aktiv men har indtil nu ikke aflagt sit første årsregnskab.
Bestyrelsesposter (1)
-
GEOLOG NORTH SEA DENMARK, FILIAL AF GEOLOG NORTH SEA B.V., HOLLAND
Bestyrelsesmedlem (Filialbestyrere)Indtrådt: 07.04.2016
Tidslinje (4)
-
Navn ændret fra Ermanno Dall til Ermanno Dall´Armi
Ændrede navnDato: 20.06.2024
Registreringsdato: 20.06.2024 -
GEOLOG NORTH SEA DENMARK, FILIAL AF GEOLOG NORTH SEA B.V., HOLLAND (Filialbestyrere)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 07.04.2016
Registreringsdato: 07.04.2016 -
GEOLOG NORTH SEA DENMARK, FILIAL AF GEOLOG NORTH SEA B.V., HOLLAND (Filialbestyrere)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 18.03.2016
Registreringsdato: 18.03.2016
Navnehistorik (2)
-
20.06.2024 - Aktiv
-
Ukendt - 19.06.2024
Blå bog (fortsat)
Ermanno har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 8 år 5 måneder fra 2016 til i dag hos GEOLOG NORTH SEA DENMARK, FILIAL AF GEOLOG NORTH SEA B.V., HOLLAND.