Dariusz Michalak
Erhvervsaktiv siden: | 10. dec. 2014 (9 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | SOLARIS DANMARK BUS A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 202' DKK SOLARIS DANMARK BUS A/S (2018) |
Største underskud: | -515' DKK SOLARIS DANMARK BUS A/S (2016) |
Største egenkapital: | 845' DKK SOLARIS DANMARK BUS A/S (2022) |
Største gæld: | 7.388' DKK SOLARIS DANMARK BUS A/S (2023) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos SOLARIS DANMARK BUS A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af SOLARIS DANMARK BUS A/S (4 år 10 måneder) |
Det begyndte den dag i 2014 hos SOLARIS DANMARK BUS A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Dariusz Michalak i 4 år 10 måneder, inden stoppet den 22. oktober 2019.
Nu opererer virksomheden indenfor engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et underskud på 179' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
SOLARIS DANMARK BUS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.06.2022
Tidslinje (3)
-
SOLARIS DANMARK BUS A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.06.2022
Registreringsdato: 30.06.2022 -
SOLARIS DANMARK BUS A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.10.2019
Registreringsdato: 22.10.2019 -
SOLARIS DANMARK BUS A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 10.12.2014
Registreringsdato: 10.12.2014
Blå bog (fortsat)
Dariusz Michalak har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem hos SOLARIS DANMARK BUS A/S der præsenterede et overskud på 202' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem hos SOLARIS DANMARK BUS A/S der præsenterede et underskud på 515' DKK.
Dariusz har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 4 år 10 måneder fra 2014 til 2019 hos SOLARIS DANMARK BUS A/S.
En af de forbindelser som går igen i Dariusz' netværk er Vagn Erik Hvid.