Inga Malin Samuelsson
Erhvervsaktiv siden: | 2. sep. 2014 (10 år) |
Karrieren startede hos: | VESTAS NORTHERN EUROPE A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.229.918' DKK VESTAS MANUFACTURING A/S (2015) |
Største underskud: | -519.970' DKK VESTAS MEDITERRANEAN A/S (2019) |
Største egenkapital: | 10.625.647' DKK VESTAS MANUFACTURING A/S (2017) |
Største gæld: | 17.422.572' DKK VESTAS MANUFACTURING A/S (2016) |
Flest årsværk: | 2.174 årsværk hos VESTAS MANUFACTURING A/S (2015) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af VESTAS NORTHERN EUROPE A/S (3 år 10 måneder) |
Karrieren I Danmark startede i 2014 ved VESTAS NORTHERN EUROPE A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Inga Malin Samuelsson i 3 år 10 måneder, før stoppet den 1. august 2018.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor fremstilling af vindmøller og dele hertil. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 136.215' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
Covento A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.04.2022
Tidslinje (9)
-
Covento A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 08.04.2022
Registreringsdato: 08.04.2022 -
VESTAS SHARED SERVICE A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.08.2018
Registreringsdato: 01.08.2018 -
VESTAS MEDITERRANEAN A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.08.2018
Registreringsdato: 01.08.2018
Blå bog (fortsat)
Inga har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 6 år 4 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
08.04.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
18.04.2018 - 01.08.2018
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
09.06.2017 - 01.08.2018
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
09.06.2017 - 01.08.2018
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
02.09.2014 - 01.08.2018
Ejerandel: Intet ejerskab
Inga Malin Samuelsson har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem ved VESTAS MEDITERRANEAN A/S der præsenterede et overskud på 426.786' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved Covento A/S der præsenterede et underskud på 175.046' DKK.
Inga har i alt siddet i bestyrelsen hos 5 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 3 år 10 måneder fra 2014 til 2018 hos VESTAS NORTHERN EUROPE A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 150.869' DKK (VESTAS MANUFACTURING A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 175.046' DKK (Covento A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 7.103.488' DKK (VESTAS MANUFACTURING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 319' DKK (Covento A/S).
En af de forbindelser som går igen i Inga' netværk er Casper Holst Algren.