Livia Berton
Erhvervsaktiv siden: | 11. mar. 2011 (13 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | SOUTH WIND ENERGY ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.136' DKK SOUTH WIND ENERGY ApS (2020-21) |
Største underskud: | -481' DKK SOUTH WIND ENERGY ApS (2018-19) |
Største egenkapital: | 5.107' DKK SOUTH WIND ENERGY ApS (2022-23) |
Største gæld: | 1.290' DKK SOUTH WIND ENERGY ApS (2019-20) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af SOUTH WIND ENERGY ApS (8 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 2011 i SOUTH WIND ENERGY ApS som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Livia Berton i 8 år 8 måneder, inden stoppet d. 29. november 2019.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2022-23 kunne fremvise et overskud på 1.381' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
SOUTH WIND ENERGY ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 30.11.2019
Tidslinje (3)
-
SOUTH WIND ENERGY ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.11.2019
Registreringsdato: 30.11.2019 -
SOUTH WIND ENERGY ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.11.2019
Registreringsdato: 29.11.2019 -
SOUTH WIND ENERGY ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 11.03.2011
Registreringsdato: 11.03.2011
Blå bog (fortsat)
Livia Berton har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020-21 som bestyrelsesmedlem i SOUTH WIND ENERGY ApS der præsenterede et overskud på 2.136' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2018-19 som bestyrelsesmedlem i SOUTH WIND ENERGY ApS der præsenterede et underskud på 481' DKK.
Livia har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 8 år 8 måneder fra 2011 til 2019 hos SOUTH WIND ENERGY ApS.
En af de forbindelser som går igen i Livia' netværk er Lone Hansen.