Henning Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 25. apr. 2014 (10 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | HUDPLEJEAKADEMIET ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 3' DKK HUDPLEJEAKADEMIET ApS (2015) |
Største underskud: | -180' DKK HUDPLEJEAKADEMIET ApS (2023) |
Største egenkapital: | 210' DKK HUDPLEJEAKADEMIET ApS (2015) |
Største gæld: | 19' DKK HUDPLEJEAKADEMIET ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af HUDPLEJEAKADEMIET ApS (9 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte den dag i 2014 hos HUDPLEJEAKADEMIET ApS i hvervet som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Henning Nielsen i 9 år 4 måneder, inden stoppet den 21. september 2023.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor skønheds- og hudpleje. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2015 viste et overskud på 3' DKK. Virksomheden ophørte endegyldigt den 27. september 2024.
Bestyrelsesposter (1)
-
HUDPLEJEAKADEMIET ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 21.09.2023
Tidslinje (5)
-
HUDPLEJEAKADEMIET ApS
Fratrådt som direktørDato: 21.09.2023
Registreringsdato: 21.09.2023 -
HUDPLEJEAKADEMIET ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 21.09.2023
Registreringsdato: 21.09.2023 -
HUDPLEJEAKADEMIET ApS (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 21.09.2023
Registreringsdato: 21.09.2023
Blå bog (fortsat)
Henning Nielsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem hos HUDPLEJEAKADEMIET ApS der præsenterede et overskud på 3' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem hos HUDPLEJEAKADEMIET ApS der præsenterede et underskud på 180' DKK.
Henning har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 9 år 4 måneder fra 2014 til 2023 hos HUDPLEJEAKADEMIET ApS.
En af de forbindelser som går igen i Henning' netværk er Dermanor AS.