Gunnar Gjørtz
Erhvervsaktiv: | 3. dec. 2012 - 1. sep. 2024 |
Karrieren startede hos: | KLP ØRESTAD 5G A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 75.930' DKK KLP ØRESTAD 5G A/S (2014) |
Største underskud: | -31.257' DKK KLP ØRESTAD 5G A/S (2022) |
Største egenkapital: | 353.404' DKK KLP ØRESTAD 5G A/S (2021) |
Største gæld: | 459.019' DKK KLP ØRESTAD 5G A/S (2014) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af KLP ØRESTAD 5G A/S (11 år 8 måneder) |
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Gunnar Gjørtz. Sidste gang Gunnar var registreret som aktiv erhvervsdrivende hos Erhvervs & Selskabsstyrelsen var tilbage i 2012 i KLP ØRESTAD 5G A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Gunnar Gjørtz i 11 år 8 måneder, inden stoppet d. 1. september 2024.
Nu opererer virksomheden indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et underskud på 16.707' DKK.
Tidslinje (2)
-
KLP ØRESTAD 5G A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.09.2024
Registreringsdato: 01.09.2024 -
KLP ØRESTAD 5G A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 03.12.2012
Registreringsdato: 03.12.2012
Blå bog (fortsat)
En af de forbindelser som går igen i Gunnar' netværk er Bettina Lange.