Edoardo Rossi
Erhvervsaktiv siden: | 23. maj 2013 (11 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | GCF DENMARK ApS (Direktør) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af G.C.F. DANMARK, FILIAL AF G.C.F. GENERALE COSTRUZIONI FERROVIARIE S.P.A., ITALIEN (10 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 2013 hos GCF DENMARK ApS i hvervet som Direktør. Titlen som Direktør havde Edoardo Rossi i 7 måneder, inden stoppet den 31. december 2013.
Virksomhedens branche var dengang indenfor anlæg af veje og motorveje. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2014 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 16. september 2014.
Bestyrelsesposter (1)
-
G.C.F. DANMARK, FILIAL AF G.C.F. GENERALE COSTRUZIONI FERROVIARIE S.P.A., ITALIEN
Bestyrelsesmedlem (Filialbestyrere)Indtrådt: 11.12.2013
Tidslinje (3)
-
GCF DENMARK ApS
Fratrådt som direktørDato: 31.12.2013
Registreringsdato: 31.12.2013 -
G.C.F. DANMARK, FILIAL AF G.C.F. GENERALE COSTRUZIONI FERROVIARIE S.P.A., ITALIEN (Filialbestyrere)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 11.12.2013
Registreringsdato: 11.12.2013 -
GCF DENMARK ApS
Tilknyttet som direktørDato: 23.05.2013
Registreringsdato: 23.05.2013
Blå bog (fortsat)
Edoardo har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 11 år 4 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
11.12.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
23.05.2013 - 31.12.2013
Ejerandel: Intet ejerskab