Björn Erik Seifert
Erhvervsaktiv siden: | 13. jan. 2014 (10 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | TMSI ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.562' DKK SELU Kastanie ApS (2022) |
Største underskud: | -1.031' DKK SELU Kastanie ApS (2017-18) |
Største egenkapital: | 630' DKK SELU Kastanie ApS (2023) |
Største gæld: | 36.210' DKK SELU Kastanie ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af SELU Kastanie ApS (6 år 10 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 2014 ved TMSI ApS med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Björn Erik Seifert i 1 år 4 måneder, før stoppet den 8. juni 2015.
Virksomhedens branche var dengang indenfor køb og salg af egen fast ejendom. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2015 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 26. august 2015.
Direktørposter (1)
-
SELU Kastanie ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.10.2017
Tidslinje (3)
-
SELU Kastanie ApS
Tilknyttet som direktørDato: 25.10.2017
Registreringsdato: 25.10.2017 -
TMSI ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.06.2015
Registreringsdato: 08.06.2015 -
TMSI ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 13.01.2014
Registreringsdato: 13.01.2014
Blå bog (fortsat)
Björn har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 8 år 3 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
25.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
13.01.2014 - 08.06.2015
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Björn' netværk er Lars Anders Lundquist.