Anette Christin Martinsen
Erhvervsaktiv siden: | 8. jun. 2007 (17 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | SELECTED BRANDS DANMARK, FILIAL AF SELECTED BRANDS NORDIC AB, SVERIGE (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af SELECTED BRANDS DANMARK, FILIAL AF SELECTED BRANDS NORDIC AB, SVERIGE (17 år 3 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor dengang i 2007 i SELECTED BRANDS DANMARK, FILIAL AF SELECTED BRANDS NORDIC AB, SVERIGE som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem har Anette Christin Martinsen nu besiddet i 17 år 3 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen engroshandel med tekstiler. Virksomheden er stadig aktiv men har indtil nu ikke aflagt sit første årsregnskab.
Bestyrelsesposter (1)
-
SELECTED BRANDS DANMARK, FILIAL AF SELECTED BRANDS NORDIC AB, SVERIGE
Bestyrelsesmedlem (Filialbestyrere)Indtrådt: 08.06.2007
Tidslinje (3)
-
OUTLET OF BRANDS DANMARK, FILIAL AF OUTLET OF BRANDS SCANDINAVIA AB (Filialbestyrere)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.07.2013
Registreringsdato: 01.07.2013 -
OUTLET OF BRANDS DANMARK, FILIAL AF OUTLET OF BRANDS SCANDINAVIA AB (Filialbestyrere)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 23.01.2008
Registreringsdato: 23.01.2008 -
SELECTED BRANDS DANMARK, FILIAL AF SELECTED BRANDS NORDIC AB, SVERIGE (Filialbestyrere)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 08.06.2007
Registreringsdato: 08.06.2007
Blå bog (fortsat)
Anette har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 17 år 3 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
08.06.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
23.01.2008 - 01.07.2013
Ejerandel: Intet ejerskab
Anette har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 17 år 3 måneder fra 2007 til i dag hos SELECTED BRANDS DANMARK, FILIAL AF SELECTED BRANDS NORDIC AB, SVERIGE.
En af de forbindelser som går igen i Anette' netværk er Henrik Georg Hobik.