Jean Frederic Chagnon
Erhvervsaktiv siden: | 17. jan. 1996 (28 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | AKTIESELSKABET DANSK GÆRINGS- INDUSTRI (Reel ejer) |
Største overskud: | 29.576' DKK V&S AF 29. JUNI 2007 A/S (Nu: DE DANSKE GÆRFABRIKKER A/S) (2022-23) |
Største underskud: | -6.502' DKK LALLEMAND DENMARK A/S (2023-24) |
Største egenkapital: | 273.236' DKK V&S AF 29. JUNI 2007 A/S (Nu: DE DANSKE GÆRFABRIKKER A/S) (2023-24) |
Største gæld: | 217.578' DKK V&S AF 29. JUNI 2007 A/S (Nu: DE DANSKE GÆRFABRIKKER A/S) (2023-24) |
Flest årsværk: | 130 årsværk hos V&S AF 29. JUNI 2007 A/S (Nu: DE DANSKE GÆRFABRIKKER A/S) (2023-24) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af AKTIESELSKABET DANSK GÆRINGS- INDUSTRI (28 år 8 måneder) |
Karrieren som leder startede i 1996 i AKTIESELSKABET DANSK GÆRINGS- INDUSTRI i rollen som Reel ejer. Denne rolle har Jean Frederic Chagnon nu bestreddet i 28 år 8 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023-24 som viste et overskud på 521' DKK.
Tidslinje (6)
-
LALLEMAND DENMARK A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 03.07.2013
Registreringsdato: 03.07.2013 -
SCANDI-LINK A/S (Nu: LALLEMAND HUMAN NUTRITION A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 03.07.2013
Registreringsdato: 03.07.2013 -
CARBODAN A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.02.2004
Registreringsdato: 01.02.2004
Blå bog (fortsat)
Jean har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 28 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
17.01.1996 - Stadig aktiv
Ejerandel: 70% -
Reel ejer
23.10.2007 - 15.12.2015
Reel ejer
16.12.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30,68% -
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
01.05.2001 - 15.12.2015
Reel ejer
16.12.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30,68% -
Bestyrelsesmedlem
01.05.2001 - 03.07.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.05.2001 - 01.02.2004
Ejerandel: Intet ejerskab
Jean Frederic Chagnon har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2013-14 som bestyrelsesmedlem i SCANDI-LINK A/S (Nu: LALLEMAND HUMAN NUTRITION A/S) der præsenterede et overskud på 3.932' DKK.
Jean har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 12 år 2 måneder fra 2001 til 2013 hos LALLEMAND HUMAN NUTRITION A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023-24 var et overskud på 14.883' DKK (V&S AF 29. JUNI 2007 A/S (Nu: DE DANSKE GÆRFABRIKKER A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023-24 var et underskud på 6.502' DKK (LALLEMAND DENMARK A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 273.236' DKK (V&S AF 29. JUNI 2007 A/S (Nu: DE DANSKE GÆRFABRIKKER A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 2.738' DKK (AKTIESELSKABET DANSK GÆRINGS- INDUSTRI).
En af de forbindelser som går igen i Jean' netværk er Nicolai Francis Jensen.