Oliver Denzler
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 1999 (24 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | NEOPERL NORDIC A/S (Reel ejer) |
Største overskud: | 7.590' DKK PRIO.FLEX A/S (Nu: NEOPERL NORDIC A/S) (2016) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 38.186' DKK PRIO.FLEX A/S (Nu: NEOPERL NORDIC A/S) (2015) |
Største gæld: | 9.370' DKK PRIO.FLEX A/S (Nu: NEOPERL NORDIC A/S) (2021) |
Flest årsværk: | 35 årsværk hos PRIO.FLEX A/S (Nu: NEOPERL NORDIC A/S) (2018) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af NEOPERL NORDIC A/S (24 år 11 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 1999 hos NEOPERL NORDIC A/S (tidligere PRIO.FLEX A/S) som Reel ejer og Bestyrelsesmedlem. Denne rolle har Oliver Denzler nu besiddet i 24 år 11 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen fremstilling af plader, ark, rør og slanger samt profiler af plast. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 4.063' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
NEOPERL NORDIC A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 08.02.2000
Tidslinje (5)
-
NEOPERL HOLDING A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 21.11.2016
Registreringsdato: 21.11.2016 -
NEOPERL NORDIC A/S (Nu: NEOPERL LOGISTICS A/S) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 17.05.2011
Registreringsdato: 17.05.2011 -
NEOPERL NORDIC A/S (Nu: NEOPERL LOGISTICS A/S) (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 16.06.2000
Registreringsdato: 16.06.2000
Blå bog (fortsat)
Oliver har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 24 år 11 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.10.1999 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
08.02.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: 51% -
Bestyrelsesmedlem
07.02.2000 - 21.11.2016
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
16.06.2000 - 17.05.2011
Ejerandel: Intet ejerskab
Oliver Denzler har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem hos PRIO.FLEX A/S (Nu: NEOPERL NORDIC A/S) der præsenterede et overskud på 7.590' DKK.
Oliver har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 3 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 24 år 7 måneder fra 2000 til i dag hos NEOPERL NORDIC A/S.
En af de forbindelser som går igen i Oliver' netværk er Klaus Husted.