Joseph Nicolaas Hubert Mellkop
Erhvervsaktiv siden: | 4. jun. 2010 (14 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | MW FOODCIRCLE ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 68' DKK MW FOODCIRCLE ApS (2023) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 647' DKK MW FOODCIRCLE ApS (2023) |
Største gæld: | 188' DKK MW FOODCIRCLE ApS (2020) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos MW FOODCIRCLE ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af MW FOODCIRCLE ApS (12 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 2010 ved MW FOODCIRCLE ApS i rollen som Bestyrelsesmedlem, Reel ejer og Direktør. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Joseph Nicolaas Hubert Mellkop i 1 år 7 måneder, før stoppet den 15. januar 2012.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 som viste et overskud på 68' DKK.
Direktørposter (1)
-
MW FOODCIRCLE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.01.2012
Tidslinje (3)
-
MW FOODCIRCLE ApS
Tilknyttet som direktørDato: 15.01.2012
Registreringsdato: 15.01.2012 -
MW FOODCIRCLE ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.01.2012
Registreringsdato: 15.01.2012 -
MW FOODCIRCLE ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 04.06.2010
Registreringsdato: 04.06.2010
Blå bog (fortsat)
En af de forbindelser som går igen i Joseph' netværk er MW Food Holding bv.