Jens Ohnemus
Erhvervsaktiv siden: | 18. sep. 2009 (15 år) |
Karrieren startede hos: | FARM COMPANY A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 113' DKK FARM COMPANY ApS (Nu: FARM COMPANY A/S) (2015) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 381' DKK FARM COMPANY ApS (Nu: FARM COMPANY A/S) (2015) |
Største gæld: | 40' DKK FARM COMPANY ApS (Nu: FARM COMPANY A/S) (2015) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af FARM COMPANY A/S (10 år 9 måneder) |
Karrieren I Danmark begyndte for alvor dengang i 2009 hos FARM COMPANY A/S (tidligere FARM COMPANY ApS) som Bestyrelsesmedlem og Reel ejer. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Jens Ohnemus i 7 år 3 måneder, inden stoppet den 21. december 2016.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2015 kunne fremvise et overskud på 113' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
FARM COMPANY A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 22.12.2016
Tidslinje (3)
-
FARM COMPANY A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 22.12.2016
Registreringsdato: 22.12.2016 -
FARM COMPANY ApS (Nu: FARM COMPANY A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 21.12.2016
Registreringsdato: 21.12.2016 -
FARM COMPANY ApS (Nu: FARM COMPANY A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 18.09.2009
Registreringsdato: 18.09.2009
Blå bog (fortsat)
Jens Ohnemus er desuden ejer af holdingselskabet FARM COMPANY A/S (ejer pt. 0,32%). Gennem holdingselskabet FARM COMPANY A/S ejes der også andele i RAVNHOLTGÅRD ApS (100%), Vestergaard Hejnsvig ApS (100%), Bøgeskovgaard ApS (100%), Ravninggaard ApS (100%), Nørregaard Årre ApS (100%) samt Møllegaard ApS (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Jens Ohnemus, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Jens Ohnemus har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem hos FARM COMPANY ApS (Nu: FARM COMPANY A/S) der præsenterede et overskud på 113' DKK.
Jens har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 7 år 9 måneder fra 2016 til i dag hos FARM COMPANY A/S.
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Hans Thorvald Jensen.