Enrico Bianco
Status: Aktiv Opdateret:
Blå bog
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 2009 (14 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | NORDISK RØR OG STÅL A/S (Direktør) |
Største overskud: | 1.122' DKK NORDISK RØR OG STÅL A/S (2018) |
Største underskud: | -12.782' DKK NORDISK RØR OG STÅL A/S (2015) |
Største egenkapital: | 7.933' DKK NORDISK RØR OG STÅL A/S (2014) |
Største gæld: | 30.749' DKK NORDISK RØR OG STÅL A/S (2014) |
Flest årsværk: | 13 årsværk hos NORDISK RØR OG STÅL A/S (2014) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af NORDISK RØR OG STÅL A/S (13 år 6 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 2009 ved NORDISK RØR OG STÅL A/S med titlen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Rollen som Direktør bestred Enrico Bianco i 1 år 4 måneder, før stoppet den 1. marts 2011.
Nu arbejder virksomheden med engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne vise et underskud på 52' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
NORDISK RØR OG STÅL A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.03.2011
Tidslinje (3)
-
NORDISK RØR OG STÅL A/S
Fratrådt som direktørDato: 01.03.2011
Registreringsdato: 01.03.2011 -
NORDISK RØR OG STÅL A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.03.2011
Registreringsdato: 01.03.2011 -
NORDISK RØR OG STÅL A/S
Tilknyttet som direktørDato: 01.10.2009
Registreringsdato: 01.10.2009
Blå bog (fortsat)
En af de forbindelser som går igen i Enrico' netværk er Michele Parlani.
KoncerndiagramInteraktivt koncerndiagram samt PDFTidslinjeSe den fulde registreringshistorikForbindelserSe denne persons forbindelser
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?