Björn Gunnar Feodor Holmström
Erhvervsaktiv siden: | 23. dec. 1994 (29 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | HYDROSCAND A/S (Direktør) |
Største overskud: | 7.721' DKK HYDROSCAND A/S (2023) |
Største underskud: | -6.653' DKK HYDROSCAND A/S (2015) |
Største egenkapital: | 24.105' DKK HYDROSCAND A/S (2023) |
Største gæld: | 44.014' DKK HYDROSCAND A/S (2019) |
Flest årsværk: | 50 årsværk hos HYDROSCAND A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af HYDROSCAND A/S (23 år) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 1994 i HYDROSCAND A/S som Direktør, Bestyrelsesmedlem og Reel ejer. Hvervet som Direktør havde Björn Gunnar Feodor Holmström i 6 år 9 måneder, inden stoppet d. 1. oktober 2001.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen engroshandel med andre maskiner og andet udstyr. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 7.721' DKK.
Tidslinje (6)
-
HYDROSCAND A/S
Fratrådt som direktørDato: 12.01.2005
Registreringsdato: 12.01.2005 -
HYDROSCAND A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.01.2005
Registreringsdato: 12.01.2005 -
HYDROSCAND A/S
Tilknyttet som direktørDato: 03.03.2004
Registreringsdato: 03.03.2004
Blå bog (fortsat)
En af de forbindelser som går igen i Björn' netværk er Lars Pontus Olof Nygren.