Tahira Fumo
Status: Aktiv Opdateret:
Blå bog
Erhvervsaktiv siden: | 7. sep. 2009 (15 år) |
Karrieren startede hos: | JAS FORWARDING (DENMARK) ApS (Direktør) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -2.549' DKK JAS NORDIC ApS (Nu: JAS FORWARDING (DENMARK) ApS) (2017) |
Største egenkapital: | 74' DKK JAS NORDIC ApS (Nu: JAS FORWARDING (DENMARK) ApS) (2016) |
Største gæld: | 9.333' DKK JAS NORDIC ApS (Nu: JAS FORWARDING (DENMARK) ApS) (2015) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos JAS NORDIC ApS (Nu: JAS FORWARDING (DENMARK) ApS) (2016) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af JAS FORWARDING (DENMARK) ApS (14 år 5 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 2009 ved JAS FORWARDING (DENMARK) ApS (tidligere JAS NORDIC ApS) i hvervet som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Rollen som Direktør havde Tahira Fumo i 6 måneder, før fratrædelsen den 24. marts 2010.
Nu opererer virksomheden indenfor speditører. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et underskud på 9' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
JAS FORWARDING (DENMARK) ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.03.2010
Tidslinje (3)
-
JAS NORDIC ApS (Nu: JAS FORWARDING (DENMARK) ApS)
Fratrådt som direktørDato: 24.03.2010
Registreringsdato: 24.03.2010 -
JAS FORWARDING (DENMARK) ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 24.03.2010
Registreringsdato: 24.03.2010 -
JAS NORDIC ApS (Nu: JAS FORWARDING (DENMARK) ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 07.09.2009
Registreringsdato: 07.09.2009
Blå bog (fortsat)
En af de forbindelser som går igen i Tahira' netværk er Marco Rebuffi.
KoncerndiagramInteraktivt koncerndiagram samt PDFTidslinjeSe den fulde registreringshistorikForbindelserSe denne persons forbindelser
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?