Jakob Hatteland
Karrieren startede hos: | JAKOB HATTELAND ELECTRONIC ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 3.463' DKK JAKOB HATTELAND BYG ApS, DANMARK (Nu: JAKOB HATTELAND DEVELOPMENT ApS) (2021) |
Største underskud: | -387' DKK ONESHOP DANMARK A/S (Nu: SKANFIL DANMARK A/S) (2016) |
Største egenkapital: | 7.139' DKK JAKOB HATTELAND BYG ApS, DANMARK (Nu: JAKOB HATTELAND DEVELOPMENT ApS) (2023) |
Største gæld: | 19.306' DKK JAKOB HATTELAND BYG ApS, DANMARK (Nu: JAKOB HATTELAND DEVELOPMENT ApS) (2020) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos ONESHOP DANMARK A/S (Nu: SKANFIL DANMARK A/S) (2019) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte for længe siden i JAKOB HATTELAND ELECTRONIC ApS (tidligere PETER PETERSEN & CO. A/S) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Jakob Hatteland i 28 år 2 måneder, inden stoppet d. 13. juni 2000.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor engroshandel med elektroniske komponenter. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2001 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 19. oktober 2001.
Direktørposter (1)
-
JAKOB HATTELAND DEVELOPMENT ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.02.2004
Tidslinje (11)
-
ONESHOP DANMARK A/S (Nu: SKANFIL DANMARK A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.11.2006
Registreringsdato: 14.11.2006 -
ONESHOP DANMARK A/S (Nu: SKANFIL DANMARK A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 25.02.2004
Registreringsdato: 25.02.2004 -
JAKOB HATTELAND BYG ApS, DANMARK (Nu: JAKOB HATTELAND DEVELOPMENT ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 03.02.2004
Registreringsdato: 03.02.2004
Blå bog (fortsat)
Jakob har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 52 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
04.09.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 9,71% -
Reel ejer
14.06.2000 - Stadig aktiv
Direktør
03.02.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: 14,08% -
Bestyrelsesmedlem
25.02.2004 - 14.11.2006
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
23.10.1998 - 13.06.2000
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
05.04.1972 - 13.06.2000
Ejerandel: Intet ejerskab
Jakob har i alt siddet i bestyrelsen hos 5 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 28 år 2 måneder fra 1972 til 2000 hos JAKOB HATTELAND ELECTRONIC ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 823' DKK (JAKOB HATTELAND BYG ApS, DANMARK (Nu: JAKOB HATTELAND DEVELOPMENT ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 53' DKK (Jakob Hatteland Computer ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 7.139' DKK (JAKOB HATTELAND BYG ApS, DANMARK (Nu: JAKOB HATTELAND DEVELOPMENT ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -121' DKK (Jakob Hatteland Computer ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jakob' netværk er Ellen Hognaland Hatteland.