Christopher Mark Butler
Erhvervsaktiv: | 2. jan. 2012 - 1. apr. 2024 |
Karrieren startede hos: | WISE PROPERTIES ApS (Direktør) |
Største overskud: | 579' DKK WISE PROPERTIES ApS (2014) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 5.572' DKK WISE PROPERTIES ApS (2015) |
Største gæld: | 905' DKK WISE PROPERTIES ApS (2014) |
Længste aktivitet: | Direktør af WISE PROPERTIES ApS (12 år 2 måneder) |
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Christopher Mark Butler. Sidst Christopher var registreret som erhvervsdrivende ifølge Erhvervs & Selskabsstyrelsen var tilbage i 2012 i WISE PROPERTIES ApS med titlen som Direktør. Hvervet som Direktør bestred Christopher Mark Butler i 12 år 2 måneder, før fratrædelsen d. 1. april 2024.
I dag arbejder virksomheden med anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et overskud på 336' DKK.
Tidslinje (2)
-
WISE PROPERTIES ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.04.2024
Registreringsdato: 01.04.2024 -
WISE PROPERTIES ApS
Tilknyttet som direktørDato: 02.01.2012
Registreringsdato: 02.01.2012