Omar Khalil Ibrahim Al-Juburi
Erhvervsaktiv siden: | 25. nov. 2014 (9 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | DARUP AUTO & SKADECENTER ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 770' DKK EJENDOMSSELSKABET DARUPVEJ 161 ApS (2022-23) |
Største underskud: | -70' DKK DARUP AUTO ApS (Nu: DARUP AUTO & SKADECENTER ApS) (2014-15) |
Største egenkapital: | 2.558' DKK DARUP AUTO ApS (Nu: DARUP AUTO & SKADECENTER ApS) (2022-23) |
Største gæld: | 11.979' DKK EJENDOMSSELSKABET DARUPVEJ 161 ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos DARUP AUTO ApS (Nu: DARUP AUTO & SKADECENTER ApS) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af OMAR HOLDING ApS (9 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 2014 hos DARUP AUTO & SKADECENTER ApS (tidligere DARUP AUTO ApS) med titlen som Reel ejer og Direktør. Denne rolle bestred Omar Khalil Ibrahim Al-Juburi i 5 år 7 måneder, før stoppet d. 9. juli 2020.
I dag arbejder virksomheden med autoreparationsværksteder mv.. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne vise et overskud på 424' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
OMAR HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
DARUP AUTO & SKADECENTER ApS
Via OMAR HOLDING ApS -
EJENDOMSSELSKABET DARUPVEJ 161 ApS
Via OMAR HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
DARUP AUTO & SKADECENTER ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.11.2014 -
OMAR HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.11.2014 -
EJENDOMSSELSKABET DARUPVEJ 161 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.11.2014
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
Antirust Ringsted ApS (Nu: Malerfirmaet MK ApS)
Fratrådt som direktørDato: 02.11.2020
Registreringsdato: 02.11.2020 -
Antirust Ringsted ApS (Nu: Malerfirmaet MK ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 18.02.2020
Registreringsdato: 18.02.2020 -
OMAR HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 25.11.2014
Registreringsdato: 25.11.2014
Blå bog (fortsat)
Omar har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 9 år 9 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
25.11.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter, Ejer og Direktør
25.11.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
18.02.2020 - 02.11.2020
Ejerandel: 25% -
Reel ejer
25.11.2014 - 09.07.2020
Direktør
25.11.2014 - Stadig aktiv
Reel ejer
10.07.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Omar Khalil Ibrahim Al-Juburi er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn OMAR HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 28' DKK. Igennem holdingselskabet OMAR HOLDING ApS har Omar derfor også ejerandele i DARUP AUTO & SKADECENTER ApS (50-66.65%) samt EJENDOMSSELSKABET DARUPVEJ 161 ApS (33.34-49.99%).
Udforsk også koncerndiagram for Omar Khalil Ibrahim Al-Juburi, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor EJENDOMSSELSKABET DARUPVEJ 161 ApS kunne offentliggøre et overskud på 770' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2014-15 hvor DARUP AUTO ApS (Nu: DARUP AUTO & SKADECENTER ApS) kunne offentliggøre et underskud på 70' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 770' DKK (EJENDOMSSELSKABET DARUPVEJ 161 ApS).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 9' DKK (OMAR HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 2.558' DKK (DARUP AUTO ApS (Nu: DARUP AUTO & SKADECENTER ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 28' DKK (OMAR HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Omar' netværk er Wissam Khalil Ibrahim.