John Kristian Kristiansen
Ramløsevej 7, st. th, 2100 København Ø, DK Status: Aktiv Opdateret:
Blå bog
Erhvervsaktiv siden: | 24. okt. 2013 (10 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | DET VEGETABILSKE INDKØBS KOOPERATIV A.M.B.A. (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af DET VEGETABILSKE INDKØBS KOOPERATIV A.M.B.A. (1 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 2013 ved DET VEGETABILSKE INDKØBS KOOPERATIV A.M.B.A. i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred John Kristian Kristiansen i 1 år 11 måneder, før stoppet den 22. oktober 2015.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2016 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 10. maj 2016.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
YinMan
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (3)
-
YinMan (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 11.04.2023
Registreringsdato: 11.04.2023 -
DET VEGETABILSKE INDKØBS KOOPERATIV A.M.B.A.
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.10.2015
Registreringsdato: 22.10.2015 -
DET VEGETABILSKE INDKØBS KOOPERATIV A.M.B.A.
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 24.10.2013
Registreringsdato: 24.10.2013
Blå bog (fortsat)
John har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 3 år 5 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
11.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
24.10.2013 - 22.10.2015
Ejerandel: Intet ejerskab
KoncerndiagramInteraktivt koncerndiagram samt PDFTidslinjeSe den fulde registreringshistorikForbindelserSe denne persons forbindelser
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?