Christina Deng
Erhvervsaktiv siden: | 10. sep. 2013 (11 år) |
Karrieren startede hos: | STT EUROPE ApS (Direktør) |
Største overskud: | 284' DKK WE Clinic Aps (2023) |
Største underskud: | -268' DKK WE Clinic Aps (2019-20) |
Største egenkapital: | -44' DKK WE Clinic Aps (2023) |
Største gæld: | 598' DKK WE Clinic Aps (2019-20) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos WE Clinic Aps (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af WE Clinic Aps (4 år 9 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 2013 hos STT EUROPE ApS som Direktør. Titlen som Direktør havde Christina Deng i 2 år 1 måned, inden stoppet den 22. oktober 2015.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2016 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 23. december 2016.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
WE Clinic Aps
Ejerandel: 66.66-89.99%
Tidslinje (3)
-
WE Clinic Aps (66.66-89.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 15.12.2019
Registreringsdato: 15.12.2019 -
STT EUROPE ApS
Fratrådt som direktørDato: 22.10.2015
Registreringsdato: 22.10.2015 -
STT EUROPE ApS
Tilknyttet som direktørDato: 10.09.2013
Registreringsdato: 10.09.2013
Blå bog (fortsat)
Christina har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 6 år 11 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
15.12.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 75% -
Direktør
10.09.2013 - 22.10.2015
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor WE Clinic Aps fremviste et overskud på 284' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019-20 hvor WE Clinic Aps fremviste et underskud på 268' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Christina' netværk er Line Gao Haaning.