Lone Højriis Ingvartsen
Erhvervsaktiv siden: | 7. sep. 2013 (11 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | KRO ApS (Stifter) |
Største overskud: | 266' DKK KRO ApS UNDER STIFTELSE (Nu: KRO ApS) (2021) |
Største underskud: | -170' DKK KRO ApS UNDER STIFTELSE (Nu: KRO ApS) (2023) |
Største egenkapital: | 258' DKK KRO ApS UNDER STIFTELSE (Nu: KRO ApS) (2021) |
Største gæld: | 1.463' DKK KRO ApS UNDER STIFTELSE (Nu: KRO ApS) (2017) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos KRO ApS UNDER STIFTELSE (Nu: KRO ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af KRO ApS (11 år 1 måned) |
Karrieren i erhvervslivet startede i 2013 hos KRO ApS (tidligere KRO ApS UNDER STIFTELSE) i rollen som Stifter, Ejer og Direktør. Virksomheden blev alene grundlagt af Lone Højriis Ingvartsen og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Titlen som Stifter, Ejer og Direktør har Lone nu bestreddet i 7 år 5 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen cafeér, værtshuse, diskoteker mv.. Her mere end 7 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste regnskab fra 2023 som viste et underskud på 170' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KRO ApS
Ejerandel: 100%
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
KRO ApS
Fratrådt som direktørDato: 03.03.2021
Registreringsdato: 03.03.2021 -
KRO ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.10.2013
Registreringsdato: 01.10.2013 -
KRO ApS UNDER STIFTELSE (Nu: KRO ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 07.09.2013
Registreringsdato: 07.09.2013
Blå bog (fortsat)
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor KRO ApS UNDER STIFTELSE (Nu: KRO ApS) kunne fremvise et overskud på 266' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor KRO ApS UNDER STIFTELSE (Nu: KRO ApS) kunne fremvise et underskud på 170' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Lone' netværk er Klaus Rosenskjold.