Louise Siig Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. dec. 2013 (10 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | VST INDUSTRIES A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 3.857' DKK VST INDUSTRIES A/S (2023) |
Største underskud: | -1.121' DKK VST INDUSTRIES A/S (2015) |
Største egenkapital: | 7.585' DKK VST INDUSTRIES A/S (2023) |
Største gæld: | 15.446' DKK VST INDUSTRIES A/S (2019) |
Flest årsværk: | 25 årsværk hos VST INDUSTRIES A/S (2019) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af VST INDUSTRIES A/S (10 år 9 måneder) |
Det startede for alvor en dag i 2013 i VST INDUSTRIES A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem har Louise Siig Nielsen nu bestreddet i 10 år 9 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Nu arbejder virksomheden med fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et overskud på 3.857' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
VST INDUSTRIES A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.12.2013
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
LOUISE SIIG design studio IVS (Nu: Ziig Workshop ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 22.09.2022
Registreringsdato: 22.09.2022 -
LOUISE SIIG design studio IVS (Nu: Ziig Workshop ApS)
Fratrådt som direktørDato: 22.09.2022
Registreringsdato: 22.09.2022 -
LOUISE SIIG design studio IVS (Nu: Ziig Workshop ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 21.08.2017
Registreringsdato: 21.08.2017
Blå bog (fortsat)
Louise har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 10 år 9 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.12.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
21.08.2017 - 22.09.2022
Ejerandel: 100%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2018 hvor LOUISE SIIG design studio IVS (Nu: Ziig Workshop ApS) kunne offentliggøre et overskud på 95' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2019 hvor LOUISE SIIG design studio IVS (Nu: Ziig Workshop ApS) kunne offentliggøre et underskud på 54' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Louise' netværk er Søren Nielsen.