Sofie Marie Ottsen Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 24. feb. 2014 (10 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | SCRIPLER IVS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -130' DKK SCRIPLER IVS (2014) |
Største egenkapital: | -129' DKK SCRIPLER IVS (2014) |
Største gæld: | 215' DKK SCRIPLER IVS (2015) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af SCRIPLER IVS (2 år 7 måneder) |
Karrieren som leder begyndte den dag i 2014 hos SCRIPLER IVS i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Sofie Marie Ottsen Hansen i 2 år 7 måneder, inden stoppet den 3. oktober 2016.
Dengang var virksomhedens branche indenfor computerprogrammering. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2015 viste et underskud på 86' DKK. Virksomheden ophørte endegyldigt den 21. november 2016.
Repræsentant (1)
-
SØNG
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 04.07.2022
Tidslinje (3)
-
SØNG
Tilknyttet som repræsentantDato: 04.07.2022
Registreringsdato: 04.07.2022 -
SCRIPLER IVS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 03.10.2016
Registreringsdato: 03.10.2016 -
SCRIPLER IVS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 24.02.2014
Registreringsdato: 24.02.2014
Blå bog (fortsat)
Sofie har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 4 år 10 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
04.07.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
24.02.2014 - 03.10.2016
Ejerandel: Intet ejerskab