Jonas Møller Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 2. mar. 2014 (10 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | INNOLIVING ApS (Direktør) |
Største overskud: | 1.259' DKK INNOLIVING ApS (2020-21) |
Største underskud: | -1.159' DKK J. S. Trading IVS (Nu: J.S. Holding ApS) (2023) |
Største egenkapital: | 1.346' DKK INNOLIVING ApS (2021) |
Største gæld: | 3.846' DKK INNOLIVING ApS (2022) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos INNOLIVING ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af INNOLIVING ApS (8 år 6 måneder) |
Karrieren som leder begyndte den dag i 2014 hos INNOLIVING ApS (tidligere INNOLIVING IVS) i hvervet som Direktør, Reel ejer og Bestyrelsesmedlem. Titlen som Direktør havde Jonas Møller Andersen i 7 måneder, inden stoppet den 7. oktober 2014.
I dag opererer virksomheden indenfor detailhandel med andre varer i.a.n. via internet. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et underskud på 1.042' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JMA Holding & Invest ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
J.S. Holding ApS
Via JMA Holding & Invest ApS -
INNOLIVING ApS
Via J.S. Holding ApS -
SoundLiving ApS
Via J.S. Holding ApS
Direktørposter (4)
-
INNOLIVING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.03.2016 -
JMA Holding & Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.04.2017 -
SoundLiving ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.06.2017 -
J.S. Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.12.2023
Bestyrelsesposter (1)
-
INNOLIVING ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.10.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (16)
-
J. S. Trading ApS (Nu: J.S. Holding ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 07.12.2023
Registreringsdato: 07.12.2023 -
J. S. Trading IVS (Nu: J.S. Holding ApS)
Fratrådt som direktørDato: 24.11.2023
Registreringsdato: 24.11.2023 -
INNOLIVING ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 05.10.2021
Registreringsdato: 05.10.2021
Blå bog (fortsat)
Jonas har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 10 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
01.06.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
12.04.2017 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
04.04.2019 - 24.11.2023
Reel ejer
04.04.2019 - Stadig aktiv
Direktør
07.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Direktør og Ejer
23.01.2017 - 28.11.2018
Ejerandel: 50-66.65% -
Direktør
02.03.2014 - 07.10.2014
Direktør
08.10.2014 - 26.01.2016
Direktør
01.03.2016 - Stadig aktiv
Reel ejer
21.12.2017 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
05.10.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Jonas Møller Andersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn JMA Holding & Invest ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 191' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet J.S. Holding ApS (50%), som ikke er personligt ejet.
Du kan også se koncerndiagram for Jonas Møller Andersen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor INNOLIVING ApS landede et overskud på 1.259' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor J. S. Trading IVS (Nu: J.S. Holding ApS) landede et underskud på 1.159' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 746' DKK (SoundLiving ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.159' DKK (J. S. Trading IVS (Nu: J.S. Holding ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 681' DKK (SoundLiving ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -454' DKK (J. S. Trading IVS (Nu: J.S. Holding ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Jonas' netværk er Sebastian Sønderberg Hansen.