Alexandra Wimmer-Aune
Erhvervsaktiv siden: | 28. okt. 2014 (9 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | INNOLAB ApS (Direktør) |
Største overskud: | 478' DKK AWWA ApS (2022) |
Største underskud: | -394' DKK AWWA ApS (2021) |
Største egenkapital: | 156' DKK AWWA ApS (2023) |
Største gæld: | 1.455' DKK AWWA ApS (2021) |
Længste aktivitet: | Direktør af AWWA ApS (3 år 9 måneder) |
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 2014 i INNOLAB ApS med titlen som Direktør. Hvervet som Direktør bestred Alexandra Wimmer-Aune i 11 måneder, før fratrædelsen d. 16. oktober 2015.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2015 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 19. november 2015.
Direktørposter (1)
-
AWWA ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.01.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
AWWA ApS
Tilknyttet som direktørDato: 04.01.2021
Registreringsdato: 04.01.2021 -
INNOLAB ApS
Fratrådt som direktørDato: 16.10.2015
Registreringsdato: 16.10.2015 -
INNOLAB ApS
Tilknyttet som direktørDato: 28.10.2014
Registreringsdato: 28.10.2014
Blå bog (fortsat)
Alexandra har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 4 år 8 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
04.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
28.10.2014 - 16.10.2015
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor AWWA ApS kunne offentliggøre et overskud på 478' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor AWWA ApS kunne offentliggøre et underskud på 394' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Alexandra' netværk er Claus Wimmer-Aune.