Louis Beider Kellmann
Erhvervsaktiv siden: | 18. nov. 2013 (10 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | BRDR. KELLMANN HOLDING ApS (Ejer) |
Største overskud: | 2.459' DKK MM Montage ApS (Nu: Kellmann Design ApS) (2020) |
Største underskud: | -280' DKK MM Grossisten ApS (Nu: Kellmann Ejendomme 2020 ApS) (2016) |
Største egenkapital: | 3.750' DKK MM Montage ApS (Nu: Kellmann Design ApS) (2021) |
Største gæld: | 6.874' DKK MM Montage ApS (Nu: Kellmann Design ApS) (2021) |
Flest årsværk: | 16 årsværk hos MM Montage ApS (Nu: Kellmann Design ApS) (2022) |
Længste aktivitet: | Direktør af Kellmann Ejendomme 2020 ApS (9 år 5 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte den dag i 2013 hos BRDR. KELLMANN HOLDING ApS i hvervet som Ejer og Direktør. Louis Beider Kellmann købte sig ind i virksomheden den 18. november 2013 og fik en ejerandel på 50-66.65%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen udover Louis af: Nico Møller Kellmann. Titlen som Ejer og Direktør havde Louis i 2 år 7 måneder, inden stoppet den 30. juni 2016.
Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsrapport fra 2016 viste et underskud på 4' DKK. Virksomheden ophørte endegyldigt den 17. januar 2019.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Kellmann Holding 1995 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
Kellmann Design ApS
Via Kellmann Holding 1995 ApS -
Kellmann Ejendomme 2020 ApS
Via Kellmann Holding 1995 ApS -
Kellmann Development ApS
Via Kellmann Holding 1995 ApS -
Kellmann Outdoor ApS
Via Kellmann Holding 1995 ApS
Direktørposter (2)
-
Kellmann Holding 1995 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.10.2020 -
Kellmann Development ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.04.2015
Ejendomme (2)
Tidslinje (18)
-
Brdr. MM Holding ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 29.10.2020
Registreringsdato: 29.10.2020 -
Kellmann Holding 1995 ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 29.10.2020
Registreringsdato: 29.10.2020 -
Brdr. MM Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 29.10.2020
Registreringsdato: 29.10.2020
Blå bog (fortsat)
Louis har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 10 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
06.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Direktør og Ejer
29.10.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
15.04.2015 - 29.10.2020
Ejerandel: 50-66.65% -
Ejer
15.04.2015 - 29.12.2019
Direktør
15.04.2015 - Stadig aktiv
Reel ejer
29.12.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Ejer og Direktør
18.11.2013 - 01.07.2016
Ejerandel: 50-66.65%
Louis Beider Kellmann er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Kellmann Holding 1995 ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.346' DKK. Gennem sit holdingselskab Kellmann Holding 1995 ApS har Louis dermed også andele i Kellmann Design ApS (25-33.33%), Kellmann Ejendomme 2020 ApS (33.34-49.99%), Kellmann Development ApS (33.34-49.99%) samt Kellmann Outdoor ApS (33.34-49.99%).
Se også koncerndiagram for Louis Beider Kellmann, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor MM Montage ApS (Nu: Kellmann Design ApS) landede et overskud på 752' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor MM Grossisten ApS (Nu: Kellmann Ejendomme 2020 ApS) landede et underskud på 280' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 88' DKK (MM Grossisten ApS (Nu: Kellmann Ejendomme 2020 ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 85' DKK (SIA ApS (Nu: Kellmann Development ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.238' DKK (MM Montage ApS (Nu: Kellmann Design ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 23' DKK (Kellmann Skilte ApS (Nu: Kellmann Outdoor ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Louis' netværk er Nico Møller Kellmann.