Svenning Laier Dybdal
Erhvervsaktiv siden: | 28. feb. 2014 (10 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | CLAVA CAPITAL A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -88' DKK CLAVA CAPITAL A/S (2013-14) |
Største egenkapital: | 83' DKK Empirical Underwater ApS (2021) |
Største gæld: | 0' DKK CLAVA CAPITAL A/S (2013-14) |
Længste aktivitet: | Ejer af Empirical Underwater ApS (3 år 2 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede i 2014 i CLAVA CAPITAL A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Svenning Laier Dybdal i 1 år 3 måneder, før fratrædelsen d. 16. juni 2015.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2013-14 som viste et underskud på 88' DKK. Virksomheden lukkede slutteligt d. 8. juli 2015.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Empirical Underwater ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
Empirical Underwater ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.11.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
Empirical Underwater ApS
Tilknyttet som direktørDato: 24.11.2022
Registreringsdato: 24.11.2022 -
Empirical Underwater ApS
Fratrådt som direktørDato: 25.08.2022
Registreringsdato: 25.08.2022 -
Empirical Underwater ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 21.06.2021
Registreringsdato: 21.06.2021
Blå bog (fortsat)
Svenning har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 4 år 6 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Direktør
21.06.2021 - 25.08.2022
Ejer
21.06.2021 - Stadig aktiv
Direktør
24.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
28.02.2014 - 16.06.2015
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Empirical Underwater ApS kunne fremvise et underskud på 35' DKK.