Bente Ledgaard Monsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2014 (10 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | ODENSE RENOVATION A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 543.714' DKK VANDCENTER SYD HOLDING A/S (2019) |
Største underskud: | -79.849' DKK VANDCENTER SYD A/S (2015) |
Største egenkapital: | 7.105.834' DKK VANDCENTER SYD HOLDING A/S (2022) |
Største gæld: | 1.198.106' DKK VANDCENTER SYD A/S (2016) |
Flest årsværk: | 197 årsværk hos VANDCENTER SYD SERVICE ApS (2017) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af S/I Redernes Krisecenter Fyn (5 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede i 2014 i ODENSE RENOVATION A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Bente Ledgaard Monsen i 1 måned, før fratrædelsen d. 7. februar 2014.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor indsamling af ikke-farligt affald. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 som viste et overskud på 0' DKK.
Tidslinje (20)
-
VANDCENTER SYD HOLDING A/S (Suppleant)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.01.2018
Registreringsdato: 01.01.2018 -
VANDCENTER SYD SERVICE ApS (Suppleant)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.01.2018
Registreringsdato: 01.01.2018 -
VANDCENTER SYD A/S (Suppleant)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.01.2018
Registreringsdato: 01.01.2018
Blå bog (fortsat)
Bente har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 9 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.01.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
01.01.2014 - 07.02.2014
Bestyrelsesmedlem
07.02.2014 - 01.01.2018
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.01.2014 - 07.02.2014
Bestyrelsesmedlem
07.02.2014 - 01.01.2018
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.01.2014 - 07.02.2014
Bestyrelsesmedlem
07.02.2014 - 01.01.2018
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
16.12.2014 - 20.08.2015
Ejerandel: Intet ejerskab
Bente Ledgaard Monsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2014-15 som bestyrelsesmedlem i FJERNVARME FYN HOLDING A/S der præsenterede et overskud på 173.140' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem i VANDCENTER SYD A/S der præsenterede et underskud på 79.849' DKK.
Bente har i alt siddet i bestyrelsen hos 10 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 3 år 10 måneder fra 2014 til 2018 hos VANDCENTER SYD SERVICE ApS.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 44.405' DKK (FJERNVARME FYN A/S (Nu: FJERNVARME FYN DISTRIBUTION A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 7.093.741' DKK (VANDCENTER SYD HOLDING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 80' DKK (VANDCENTER SYD SERVICE ApS).
En af de forbindelser som går igen i Bente' netværk er Hasse Thomas Jacobsen.