Laila Marie Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 3. dec. 2013 (10 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | SVANEMØLLEHAVNEN A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 591' DKK SVANEMØLLEHAVNEN A/S (2022-23) |
Største underskud: | -463' DKK SVANEMØLLEHAVNEN A/S (2021-22) |
Største egenkapital: | 8.384' DKK SVANEMØLLEHAVNEN A/S (2022-23) |
Største gæld: | 4.748' DKK SVANEMØLLEHAVNEN A/S (2013-14) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos SVANEMØLLEHAVNEN A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af FOA SOCIAL-OG SUNDHEDSAFDELINGEN I STORKØBENHAVN (6 år 11 måneder) |
Karrieren I Danmark begyndte for alvor dengang i 2013 i SVANEMØLLEHAVNEN A/S som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Laila Marie Hansen i 11 måneder, inden stoppet d. 2. december 2014.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen lystbådehavne. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne fremvise et overskud på 591' DKK.
Tidslinje (2)
-
SVANEMØLLEHAVNEN A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.12.2014
Registreringsdato: 02.12.2014 -
SVANEMØLLEHAVNEN A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 03.12.2013
Registreringsdato: 03.12.2013
Blå bog (fortsat)
Laila har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 7 år 11 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
24.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
03.12.2013 - 02.12.2014
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Laila' netværk er Jean Petersen.