Bjørn Gehlert
Erhvervsaktiv siden: | 29. okt. 2013 (10 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | IVECO DANMARK A/S (Direktør) |
Største overskud: | 77.137' DKK CNH INDUSTRIAL DANMARK A/S (2022) |
Største underskud: | -2.120' DKK IVECO DANMARK A/S (2015) |
Største egenkapital: | 268.832' DKK CNH INDUSTRIAL DANMARK A/S (2021) |
Største gæld: | 548.628' DKK CNH INDUSTRIAL DANMARK A/S (2021) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af IVECO DANMARK A/S (10 år 10 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 2013 hos IVECO DANMARK A/S i hvervet som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Titlen som Direktør havde Bjørn Gehlert i 1 måned, inden stoppet den 5. december 2013.
Nu opererer virksomheden indenfor engros- og detailhandel med lastbiler og påhængsvogne mv.. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et overskud på 20.130' DKK.
Bestyrelsesposter (2)
-
Vejlang Management Consulting A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.08.2017 -
IVECO DANMARK A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.11.2013
Tidslinje (8)
-
CNH INDUSTRIAL DANMARK A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.11.2021
Registreringsdato: 01.11.2021 -
IVECO DANMARK A/S
Fratrådt som direktørDato: 01.08.2018
Registreringsdato: 01.08.2018 -
IVECO DANMARK A/S
Tilknyttet som direktørDato: 31.03.2018
Registreringsdato: 31.03.2018
Blå bog (fortsat)
Bjørn har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 10 år 10 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
31.08.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
31.03.2018 - 01.11.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
29.10.2013 - 05.12.2013
Bestyrelsesmedlem
14.11.2013 - Stadig aktiv
Direktør
31.03.2018 - 01.08.2018
Ejerandel: Intet ejerskab
Bjørn Gehlert har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem hos CNH INDUSTRIAL DANMARK A/S der præsenterede et overskud på 66.731' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem hos IVECO DANMARK A/S der præsenterede et underskud på 2.120' DKK.
Bjørn har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 10 år 10 måneder fra 2013 til i dag hos IVECO DANMARK A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 68.661' DKK (CNH INDUSTRIAL DANMARK A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 139.956' DKK (IVECO DANMARK A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 55.743' DKK (CNH INDUSTRIAL DANMARK A/S).
En af de forbindelser som går igen i Bjørn' netværk er John Per Håkan Jönsson.