Rosa Skaarup Dall
Erhvervsaktiv siden: | 5. jan. 2014 (10 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | ROGI ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 52' DKK ROGI ApS (2018) |
Største underskud: | -29' DKK ROGI ApS (2015) |
Største egenkapital: | 213' DKK ROGI ApS (2018) |
Største gæld: | 68' DKK ROGI ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af ROGI ApS (9 år 8 måneder) |
Det hele startede i 2014 hos ROGI ApS i rollen som Bestyrelsesmedlem, Stifter og Ejer. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Rosa Skaarup Dall i 1 år 11 måneder, før stoppet d. 31. december 2015.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor fremstilling af vin af druer. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 som viste et overskud på 33' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ROGI ApS
Ejerandel: 5-9.99%
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
ROGI ApS (Suppleant)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.12.2015
Registreringsdato: 31.12.2015 -
ROGI ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.12.2015
Registreringsdato: 31.12.2015 -
ROGI ApS (5-9.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 05.01.2015
Registreringsdato: 05.01.2015
Blå bog (fortsat)
Rosa Skaarup Dall har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et negativt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem hos ROGI ApS der præsenterede et underskud på 29' DKK.
Rosa har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 1 år 11 måneder fra 2014 til 2015 hos ROGI ApS.
En af de forbindelser som går igen i Rosa' netværk er Iver Hansen Dall.