Martin Boel
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2003 (21 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Javagruppen (Reel ejer) |
Største overskud: | 2.770' DKK LUND & BENDSEN A/S (2015-16) |
Største underskud: | -100' DKK LUND & BENDSEN A/S (2014-15) |
Største egenkapital: | 4.735' DKK LUND & BENDSEN A/S (2023-24) |
Største gæld: | 8.412' DKK LUND & BENDSEN A/S (2019-20) |
Flest årsværk: | 15 årsværk hos LUND & BENDSEN A/S (2018-19) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Javagruppen (21 år 8 måneder) |
Det startede i 2003 ved Javagruppen i rollen som Reel ejer og Repræsentant. Denne rolle har Martin Boel nu bestreddet i 21 år 8 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor faglige sammenslutninger. Virksomheden er stadig aktiv men har pt. ikke aflagt sit første årsregnskab.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KBOEL.DK ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
KBOEL.DK ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.02.2016
Repræsentant (2)
-
EJERFORENINGEN GORMSGADE 6-8 OG 10
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 12.05.2023 -
Javagruppen
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 29.03.2023
Ejendomme (2)
Tidslinje (12)
-
LUND & BENDSEN A/S (Næstformand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.08.2024
Registreringsdato: 22.08.2024 -
EJERFORENINGEN GORMSGADE 6-8 OG 10
Tilknyttet som repræsentantDato: 12.05.2023
Registreringsdato: 12.05.2023 -
Javagruppen
Tilknyttet som repræsentantDato: 29.03.2023
Registreringsdato: 29.03.2023
Blå bog (fortsat)
Martin har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 21 år 8 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
12.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
01.01.2003 - Stadig aktiv
Reel ejer
26.04.2018 - Stadig aktiv
Repræsentant
29.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Direktør
01.01.2014 - 31.03.2019
Bestyrelsesmedlem
01.03.2022 - 24.08.2022
Bestyrelsesmedlem
25.08.2022 - 22.08.2024
Reel ejer
31.08.2022 - 22.08.2024
Ejerandel: 27,5% -
Stifter og Ejer
28.01.2014 - Stadig aktiv
Reel ejer
28.01.2014 - Stadig aktiv
Direktør
29.01.2014 - 26.01.2016
Direktør
21.02.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2015-16 hvor LUND & BENDSEN A/S kunne fremvise et overskud på 2.770' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2014-15 hvor LUND & BENDSEN A/S kunne fremvise et underskud på 100' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023-24 var et overskud på 2.722' DKK (LUND & BENDSEN A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 4.735' DKK (LUND & BENDSEN A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 2.178' DKK (KBOEL.DK ApS).
En af de forbindelser som går igen i Martin' netværk er Christian Damsgaard.