Elisabeth Lage Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 17. sep. 2013 (11 år) |
Karrieren startede hos: | EURO-ALARM A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -7.401' DKK Metoa IVS (Nu: DoLand ApS) (2023) |
Største egenkapital: | 4.571' DKK Metoa IVS (Nu: DoLand ApS) (2022) |
Største gæld: | 5.811' DKK Metoa IVS (Nu: DoLand ApS) (2023) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos Metoa IVS (Nu: DoLand ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Meaningful Investments ApS (7 år 10 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede i 2013 ved EURO-ALARM A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Elisabeth Lage Hansen i 3 måneder, før stoppet den 27. december 2013.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor andre hjælpetjenester i forbindelse med forsikring og pensionsforsikring. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2013 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 27. december 2013.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Meaningful Investments ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
DoLand ApS
Via Meaningful Investments ApS -
UNIK Formue ApS
Via DoLand ApS
Ejendomme (10)
Tidslinje (3)
-
Meaningful Investments IVS (Nu: Meaningful Investments ApS) (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 08.11.2016
Registreringsdato: 08.11.2016 -
EURO-ALARM A/S (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.12.2013
Registreringsdato: 27.12.2013 -
EURO-ALARM A/S (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 17.09.2013
Registreringsdato: 17.09.2013
Blå bog (fortsat)
Elisabeth har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 8 år 1 måned.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
08.11.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
02.01.2017 - 10.12.2018
Reel ejer
11.12.2018 - 01.07.2019
Reel ejer
02.07.2019 - 28.07.2019
Reel ejer
29.07.2019 - 05.12.2019
Reel ejer
06.12.2019 - 03.02.2020
Reel ejer
04.02.2020 - 27.03.2020
Ejerandel: 27,03% -
Bestyrelsesmedlem
17.09.2013 - 27.12.2013
Ejerandel: Intet ejerskab
Elisabeth Lage Hansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Meaningful Investments ApS (ejer lige nu 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 247' DKK. Gennem holdingselskabet Meaningful Investments ApS har Elisabeth derfor også andele i DoLand ApS (20-24.99%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Elisabeth Lage Hansen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 7.401' DKK (Metoa IVS (Nu: DoLand ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 247' DKK (Meaningful Investments IVS (Nu: Meaningful Investments ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -2.163' DKK (Metoa IVS (Nu: DoLand ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Elisabeth' netværk er Jakob Lage Hansen.