Pernille Waidtløw Tolderlund
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2014 (10 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | TOLDERLUND A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 5.255' DKK TRCI ApS (Nu: TOLDERLUND A/S) (2019) |
Største underskud: | -202' DKK VVS og vent rådgivning ApS (2019-20) |
Største egenkapital: | 6.729' DKK TRCI ApS (Nu: TOLDERLUND A/S) (2019) |
Største gæld: | 10.288' DKK TRCI ApS (Nu: TOLDERLUND A/S) (2019) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos Tolderlund Rådgivende Ingeniører ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af TOLDERLUND A/S (7 år 2 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 2014 hos TOLDERLUND A/S (tidligere TRCI ApS) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Pernille Waidtløw Tolderlund i 7 år 2 måneder, inden stoppet den 18. marts 2021.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2019 viste et overskud på 5.255' DKK. Virksomheden ophørte endegyldigt den 26. juli 2022.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Tolderlund Rådgivende Ingeniører Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
VVS og vent rådgivning ApS
Via Tolderlund Rådgivende Ingeniører Holding ApS -
Tolderlund Rådgivende Ingeniører ApS
Via Tolderlund Rådgivende Ingeniører Holding ApS -
WtE Service ApS
Via Tolderlund Rådgivende Ingeniører Holding ApS
Tidslinje (3)
-
Tolderlund Rådgivende Ingeniører Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.09.2021
Registreringsdato: 01.09.2021 -
TRCI ApS (Nu: TOLDERLUND A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 18.03.2021
Registreringsdato: 18.03.2021 -
TRCI ApS (Nu: TOLDERLUND A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.01.2014
Registreringsdato: 01.01.2014
Blå bog (fortsat)
Pernille har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 10 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,34% -
Ejer
01.09.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.09.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.09.2021 - 05.09.2023
Reel ejer
06.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 51% -
Bestyrelsesmedlem
01.01.2014 - 18.03.2021
Ejerandel: Intet ejerskab
Pernille Waidtløw Tolderlund er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Tolderlund Rådgivende Ingeniører Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.327' DKK. Gennem sit holdingselskab Tolderlund Rådgivende Ingeniører Holding ApS har Pernille dermed også andele i VVS og vent rådgivning ApS (100%), Tolderlund Rådgivende Ingeniører ApS (50-66.65%) samt WtE Service ApS (33.34-49.99%).
Du kan også se koncerndiagram for Pernille Waidtløw Tolderlund, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.872' DKK (Tolderlund Rådgivende Ingeniører ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.495' DKK (Tolderlund Rådgivende Ingeniører ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 6' DKK (VVS og vent rådgivning ApS).
En af de forbindelser som går igen i Pernille' netværk er Mads Tolderlund.