David Martin Moraga
Erhvervsaktiv siden: | 24. feb. 2014 (10 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | VI MARTIN ApS (Ejer) |
Største overskud: | 3.412' DKK Vipadel ApS (2022-23) |
Største underskud: | -1.205' DKK All-Padel ApS (2022-23) |
Største egenkapital: | 3.163' DKK VI MARTIN IVS (Nu: VI MARTIN ApS) (2022-23) |
Største gæld: | 3.564' DKK Vi Martin Holding ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos VI MARTIN IVS (Nu: VI MARTIN ApS) (2021-22) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af VI MARTIN ApS (10 år 7 måneder) |
Det hele begyndte for alvor dengang i 2014 ved VI MARTIN ApS (tidligere VI MARTIN IVS) som Ejer, Direktør og Stifter. Det var sammen med partneren Anna Maria Hoskuldsson at David Martin Moraga stiftede VI MARTIN ApS den dag i februar 2014. Rollen som Ejer, Direktør og Stifter har David nu besiddet i 7 år 10 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor anden anlægsvirksomhed i.a.n.. Her 7 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste regnskab for 2022-23 kunne fremvise et overskud på 416' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Vi Martin Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
VI MARTIN ApS
Via Vi Martin Holding ApS -
All-Padel ApS
Via Vi Martin Holding ApS -
Vipadel ApS
Via Vi Martin Holding ApS
Direktørposter (4)
-
Vipadel ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.01.2022 -
Vi Martin Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.12.2021 -
All-Padel ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.04.2022 -
VI MARTIN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.02.2014
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
All-Padel ApS
Tilknyttet som direktørDato: 13.04.2022
Registreringsdato: 13.04.2022 -
Vipadel ApS
Tilknyttet som direktørDato: 26.01.2022
Registreringsdato: 26.01.2022 -
VI MARTIN IVS (Nu: VI MARTIN ApS) (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 30.12.2021
Registreringsdato: 30.12.2021
Blå bog (fortsat)
David har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 10 år 7 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
13.04.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer og Direktør
26.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
30.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
24.02.2014 - 30.12.2021
Reel ejer og Direktør
24.02.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer og Direktør
07.04.2017 - 21.03.2019
Ejerandel: 100%
David Martin Moraga er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Vi Martin Holding ApS (ejer lige nu 50%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 2.716' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet Vipadel ApS (50%), som ikke er personligt ejet.
Du kan også se koncerndiagram for David Martin Moraga, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor Vipadel ApS fremviste et overskud på 3.412' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor All-Padel ApS fremviste et underskud på 1.205' DKK.
En af de forbindelser som går igen i David' netværk er Anna Maria Hoskuldsson.