Susanne Eiler
Erhvervsaktiv siden: | 16. apr. 2014 (10 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Productions Holding ApS (Direktør) |
Største overskud: | 364' DKK STATIONEN CO IVS (Nu: STATIONEN CO ApS) (2019) |
Største underskud: | -257' DKK Cumuli Design Lab ApS (2019) |
Største egenkapital: | 643' DKK STATIONEN CO IVS (Nu: STATIONEN CO ApS) (2023) |
Største gæld: | 1.424' DKK Cumuli Design Lab ApS (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af CDL Holding ApS (8 år 7 måneder) |
Det begyndte den dag i 2014 i Productions Holding ApS (tidligere CUMULI HOLDING ApS) i hvervet som Direktør, Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Susanne Eiler der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Hvervet som Direktør, Ejer og Stifter havde Susanne i 2 år 4 måneder, inden stoppet d. 17. august 2016.
Virksomheden arbejdede indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsrapport fra 2014 viste et underskud på 160' DKK. Virksomheden ophørte slutteligt den 5. december 2017.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
CDL Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Cumuli Design Lab ApS
Via CDL Holding ApS -
STATIONEN CO ApS
Via CDL Holding ApS
Direktørposter (3)
-
Cumuli Design Lab ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.02.2016 -
CDL Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.02.2016 -
STATIONEN CO ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.08.2017
Ejendomme (2)
Tidslinje (10)
-
NaturÆsken IVS (Nu: Seidler ApS)
Fratrådt som direktørDato: 22.11.2019
Registreringsdato: 22.11.2019 -
NaturÆsken IVS (Nu: Seidler ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 09.10.2018
Registreringsdato: 09.10.2018 -
CUMULI HOLDING ApS (Nu: Productions Holding ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 05.12.2017
Registreringsdato: 05.12.2017
Blå bog (fortsat)
Susanne har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 10 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
26.02.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
26.02.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
09.10.2018 - 22.11.2019
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
21.08.2017 - 30.06.2018
Direktør
21.08.2017 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.07.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
16.04.2014 - 05.12.2017
Ejerandel: 100%
Susanne Eiler er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn CDL Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 42' DKK. Gennem sit holdingselskab CDL Holding ApS har Susanne dermed også andele i Cumuli Design Lab ApS (100%) & STATIONEN CO ApS (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Susanne Eiler, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor STATIONEN CO IVS (Nu: STATIONEN CO ApS) landede et overskud på 364' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor Cumuli Design Lab ApS landede et underskud på 257' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 173' DKK (STATIONEN CO IVS (Nu: STATIONEN CO ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 643' DKK (STATIONEN CO IVS (Nu: STATIONEN CO ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -636' DKK (Cumuli Design Lab ApS).