Steffen Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 14. nov. 2013 (10 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | G & S INTERNATIONAL A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 755' DKK SJ Entreprise ApS (2023) |
Største underskud: | -885' DKK PHOENIX ApS (2016) |
Største egenkapital: | 2.562' DKK G & S INTERNATIONAL A/S (2017) |
Største gæld: | 5.287' DKK G & S INTERNATIONAL A/S (2015) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos PHOENIX ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af G & S INTERNATIONAL A/S (10 år 10 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede i 2013 i G & S INTERNATIONAL A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem har Steffen Jensen nu bestreddet i 10 år 10 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor anden udgivervirksomhed. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et underskud på 139' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Steffen Jensen Holding 2016 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Steffen Jensen Ejendomme ApS
Via Steffen Jensen Holding 2016 ApS -
SJ Entreprise ApS
Via Steffen Jensen Holding 2016 ApS
Direktørposter (3)
-
Steffen Jensen Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.02.2017 -
Steffen Jensen Holding 2016 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.07.2016 -
SJ Entreprise ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.02.2019
Bestyrelsesposter (1)
-
G & S INTERNATIONAL A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.11.2013
Tidslinje (9)
-
PHOENIX ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.05.2021
Registreringsdato: 26.05.2021 -
SJ Entreprise ApS
Tilknyttet som direktørDato: 12.02.2019
Registreringsdato: 12.02.2019 -
Steffen Jensen Ejendomme ApS
Tilknyttet som direktørDato: 09.02.2017
Registreringsdato: 09.02.2017
Blå bog (fortsat)
Steffen har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 10 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
12.02.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
09.02.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
06.07.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
14.11.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
22.08.2016 - 18.09.2016
Bestyrelsesmedlem
19.09.2016 - 26.05.2021
Reel ejer
31.05.2017 - 30.09.2020
Reel ejer
01.10.2020 - 06.05.2021
Ejerandel: 50%
Steffen Jensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Steffen Jensen Holding 2016 ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 2.229' DKK. Gennem holdingselskabet Steffen Jensen Holding 2016 ApS har Steffen derfor også andele i Steffen Jensen Ejendomme ApS (100%) & SJ Entreprise ApS (100%).
Se også koncerndiagram for Steffen Jensen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor SJ Entreprise ApS kunne fremvise et overskud på 755' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2016-17 hvor Steffen Jensen Holding 2016 ApS kunne fremvise et underskud på 41' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 755' DKK (SJ Entreprise ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 139' DKK (G & S INTERNATIONAL A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.229' DKK (Steffen Jensen Holding 2016 ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.423' DKK (PHOENIX ApS).
En af de forbindelser som går igen i Steffen' netværk er Jørn Henning Nielsen.