Nicolai Thomsen Palsbo
Erhvervsaktiv siden: | 23. jan. 2014 (10 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | PALSBO ApS (Direktør) |
Største overskud: | 602' DKK PALSBO ApS (2017-18) |
Største underskud: | -566' DKK PALSBO ApS (2020-21) |
Største egenkapital: | 1.342' DKK PALSBO ApS (2022-23) |
Største gæld: | 1.014' DKK PALSBO ApS (2017-18) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Palsbo Totalentreprise ApS (Nu: Palsbo II ApS) (2018-19) |
Længste aktivitet: | Ejer af PALSBO ApS (10 år 5 måneder) |
Karrieren som leder begyndte den dag i 2014 hos PALSBO ApS i hvervet som Direktør og Ejer. Titlen som Direktør havde Nicolai Thomsen Palsbo i 2 år 8 måneder, inden stoppet den 5. oktober 2016.
Nu opererer virksomheden indenfor opførelse af bygninger. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 viste et overskud på 448' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
PALSBO ApS
Ejerandel: 100% -
Palsbo I Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Palsbo II ApS
Via Palsbo I Holding ApS -
pd3 ApS
Via Palsbo I Holding ApS
Direktørposter (1)
-
PALSBO ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.10.2016
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
DB NORDIC ApS (Nu: pd3 ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 29.03.2024
Registreringsdato: 29.03.2024 -
Palsbo I Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 13.08.2023
Registreringsdato: 13.08.2023 -
DB NORDIC ApS (Nu: pd3 ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 02.04.2019
Registreringsdato: 02.04.2019
Blå bog (fortsat)
Nicolai har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 10 år 8 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
09.11.2018 - Stadig aktiv
Ejer
02.04.2019 - 29.03.2024
Reel ejer
02.04.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
09.11.2018 - Stadig aktiv
Reel ejer
02.04.2019 - 12.08.2023
Reel ejer
13.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
09.11.2018 - Stadig aktiv
Reel ejer
02.04.2019 - 12.08.2023
Ejer
13.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
23.01.2014 - 05.10.2016
Ejer
02.04.2014 - Stadig aktiv
Direktør
07.10.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Nicolai Thomsen Palsbo er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Palsbo I Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 427' DKK. Gennem sit holdingselskab Palsbo I Holding ApS har Nicolai dermed også andele i Palsbo II ApS (100%) samt pd3 ApS (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Nicolai Thomsen Palsbo, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017-18 hvor PALSBO ApS landede et overskud på 602' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor PALSBO ApS landede et underskud på 566' DKK.