Jesper Schytt
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2011 (13 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | LCD A/S (Ejer) |
Største overskud: | 8.141' DKK LCD Wholesale A/S (2020) |
Største underskud: | -3.095' DKK LCD A/S (2014-15) |
Største egenkapital: | 18.548' DKK LCD Wholesale A/S (2023) |
Største gæld: | 34.420' DKK LCD Wholesale A/S (2021) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos LCD Wholesale A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af LCD A/S (8 år) |
Det hele startede i 2011 i LCD A/S i rollen som Ejer. Jesper Schytt købte en del af virksomheden d. 1. januar 2011 og fik dermed en ejerandel på 10-14.99%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen foruden Jesper af: Lars Nikolajsen, JHW HOLDING ApS og Thomas Guldbrandsen. Hvervet som Ejer har Jesper nu bestreddet i 8 år, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 8 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsregnskab fra 2022-23 som viste et overskud på 100' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Jesper Schytt Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
LCD Wholesale A/S
Via Jesper Schytt Holding ApS -
DS Ejendomme, Vejle ApS
Via Jesper Schytt Holding ApS
Direktørposter (3)
-
LCD Wholesale A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.12.2018 -
DS Ejendomme, Vejle ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.01.2021 -
Jesper Schytt Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.08.2017
Bestyrelsesposter (1)
-
LCD Wholesale A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 11.12.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (13)
-
HJJ INVEST ApS (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 13.11.2023
Registreringsdato: 13.11.2023 -
KS Ejendomme Viby ApS (Nu: AOADM II ApS)
Fratrådt som direktørDato: 02.08.2021
Registreringsdato: 02.08.2021 -
DS Ejendomme, Vejle ApS
Tilknyttet som direktørDato: 22.01.2021
Registreringsdato: 22.01.2021
Blå bog (fortsat)
Jesper har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 13 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
22.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør, Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
11.12.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
17.08.2017 - Stadig aktiv
Reel ejer
19.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
04.03.2014 - 14.06.2016
Ejer
15.06.2016 - 13.11.2023
Ejerandel: 40% -
Reel ejer og Direktør
21.08.2017 - 02.08.2021
Ejerandel: 50%
Jesper Schytt er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Jesper Schytt Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 9.969' DKK. Gennem holdingselskabet Jesper Schytt Holding ApS har Jesper derfor også andele i LCD Wholesale A/S (50-66.65%) & DS Ejendomme, Vejle ApS (50-66.65%).
Du kan se koncerndiagram for Jesper Schytt, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor LCD Wholesale A/S kunne fremvise et overskud på 8.141' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2014-15 hvor LCD A/S kunne fremvise et underskud på 3.095' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 3.560' DKK (LCD Wholesale A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 18.548' DKK (LCD Wholesale A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 511' DKK (DS Ejendomme, Vejle ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jesper' netværk er Torben Hartvig Dahl.