Jonas Byskov
Erhvervsaktiv siden: | 18. sep. 2013 (11 år) |
Karrieren startede hos: | JONAS BYSKOV HOLDING ApS (Stifter) |
Største overskud: | 15.726' DKK JONAS BYSKOV HOLDING ApS (2021) |
Største underskud: | -7.794' DKK Great Sleep Group ApS (2022) |
Største egenkapital: | 16.950' DKK JONAS BYSKOV HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 53.146' DKK Great Sleep Group ApS (2023) |
Flest årsværk: | 52 årsværk hos MARKET EXTENSIONS ApS (Nu: Bedre Nætter ApS) (2021) |
Længste aktivitet: | Direktør af JONAS BYSKOV HOLDING ApS (11 år) |
Det startede for alvor en dag i 2013 ved JONAS BYSKOV HOLDING ApS med titlen som Stifter, Direktør og Ejer. Denne rolle har Jonas Byskov nu bestreddet i 11 år, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Nu arbejder virksomheden med anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne vise et overskud på 877' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JONAS BYSKOV HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
Great Sleep Group ApS
Via JONAS BYSKOV HOLDING ApS -
Bedre Nætter ApS
Via Great Sleep Group ApS -
Sengefabrikken ApS
Via Great Sleep Group ApS -
Bedre Nætter International ApS
Via Great Sleep Group ApS
Direktørposter (2)
-
Great Sleep Group ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.06.2021 -
JONAS BYSKOV HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.09.2013
Bestyrelsesposter (1)
-
Great Sleep Group ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 11.04.2022
Tidslinje (6)
-
Great Sleep Group ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 11.04.2022
Registreringsdato: 11.04.2022 -
Great Sleep Group ApS
Tilknyttet som direktørDato: 23.06.2021
Registreringsdato: 23.06.2021 -
Bedre Nætter International ApS
Tilknyttet som direktørDato: 26.10.2017
Registreringsdato: 26.10.2017
Blå bog (fortsat)
Jonas har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 11 år.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
21.10.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30% -
Direktør og Reel ejer
23.06.2021 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
11.04.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30% -
Stifter og Direktør
18.09.2013 - Stadig aktiv
Ejer
01.10.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
26.10.2017 - Stadig aktiv
Reel ejer
16.01.2018 - 20.10.2021
Reel ejer
21.10.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30% -
Bestyrelsesmedlem
01.05.2014 - Stadig aktiv
Reel ejer
20.11.2017 - 23.10.2018
Reel ejer
03.07.2020 - 20.10.2021
Reel ejer
21.10.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30%
Jonas Byskov ejer desuden også holdingselskabet Great Sleep Group ApS (ejer lige nu 30%). Gennem holdingselskabet Great Sleep Group ApS ejes der også andele i Bedre Nætter ApS (100%), Sengefabrikken ApS (100%) og Bedre Nætter International ApS (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Jonas Byskov, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor JONAS BYSKOV HOLDING ApS kunne offentliggøre et overskud på 15.726' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Great Sleep Group ApS kunne offentliggøre et underskud på 7.794' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 5.943' DKK (MARKET EXTENSIONS ApS (Nu: Bedre Nætter ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 3.895' DKK (Great Sleep Group ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 16.950' DKK (JONAS BYSKOV HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -12.815' DKK (Great Sleep Group ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jonas' netværk er Martin Byskov.